HURFAGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ GRAN VIA DON DIEGO LOPEZ DE HARO 17 5º
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social HURFAGA SL
CIF B48515365
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Saras Cabeza Jose Antonio
Propietario KAM FOOD SERVICE SL
VINCULACIONES DE HURFAGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HURFAGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beitia Aldamiz-echevarria Alejandro | Consejero | 25/05/2015 | 30/11/2015 |
Caminero Romero Atanasio | Apoderado | 23/02/2012 | 30/11/2015 |
Caminero Romero Atanasio | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/06/2011 | 30/11/2015 |
Diaz De Basurto Uraga Francisco Javier | Consejero | 18/12/2013 | 30/11/2015 |
Esteban Frias Luis Mario | Apoderado | 23/02/2012 | 30/11/2015 |
Esteban Frias Luis Mario | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/06/2011 | 30/11/2015 |
Esteban Frias Mario | Consejero | 26/02/2010 | 30/11/2015 |
Garcia Iñigo Vicente | Apoderado | 23/02/2012 | 30/11/2015 |
Garcia Iñigo Vicente | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/01/2014 | 30/11/2015 |
Garcia Iñigo Vicente | Apoderado Solidario | 20/06/2011 | 30/11/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HURFAGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 375, L 1, F 152, S 8, H BI 4495,B , I/ 18 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 375, L 1, F 152, S 8, H BI 4495,B , I/ 18 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 375, L 1, F 152, S 8, H BI 4495,B , I/ 17 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 375, L 1, F 152, S 8, H BI 4495,B , I/ 17 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 375, L 1, F 150, S 8, H BI 4495,B , I/ 16 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 375, L 1, F 149, S 8, H BI 4495,B , I/ 15 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-48
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 375, L 1, F 149, S 8, H BI 4495,B , I/ 14 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 375, L 1, F 149, S 8, H BI 4495,B , I/ 14 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 375, L 1, F 149, S 8, H BI 4495,B , I/ 13 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-48