HUECOPRINT SL - EN SITUACION CONCURSAL
Dirección social Cl Doctor Calatayud Bayà, 1
Código Postal 46015
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social HUECOPRINT SL
CIF B65602336
Capital Social 3500.0 Euros
Fecha de Constitución 05/07/2011
Página Web www.huecoprint.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lara Yañez Ricardo
ORGANIGRAMA DE HUECOPRINT SL
VINCULACIONES DE HUECOPRINT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HUECOPRINT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lara Yañez Ricardo | Administrador Unico | 10/01/2018 | |
Martinez Soria Ana Maria | Apoderado | 31/07/2017 |
ACTOS BORME DE HUECOPRINT SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HUECOPRINT SL
Nif:B65602336
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Perez Lopez De Briñas Manuel
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:DON JAVIER GARCIA- MIGUEL AGUIRRE
Fecha de Resolución:18/01/2018
Número Procedimiento Concursal:1/2018
Datos Registrales:
Tomo:
9508
Libro:
6790
Folio:
180
Hoja:
8-149826
Inscripción:
B
Fecha Inscripción23/06/2020
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9508, L 6790, F 180, S 8, H V 149826, I/A B (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HUECOPRINT SL
Nif:B65602336
Sentencia de aprobación del convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Parte Dispositiva:
En el Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de los de Valencia, se sigue Procedimiento.Concursal Abreviado número 1/2018. En dicho expediente por Don Jacinto Talens Seguí, Magistrado Juez del referido Juzgado se ha dictado resolución, que NO ES FIRME que consta en la sentencia número 209/19 de fecha dieci
Fecha de Resolución:17/07/2019
Número Procedimiento Concursal:1/2018
Datos Registrales:
Tomo:
9508
Libro:
6790
Folio:
180
Hoja:
8-149826
Inscripción:
B
Fecha Inscripción23/06/2020
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9508, L 6790, F 180, S 8, H V 149826, I/A B (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HUECOPRINT SL
Nif:B65602336
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:DON JAVIER GARCIA- MIGUEL AGUIRRE
Fecha de Resolución:08/01/2018
Número Procedimiento Concursal:1/2018
Datos Registrales:
Tomo:
9508
Libro:
6790
Folio:
179
Hoja:
8-149826
Inscripción:
A
Fecha Inscripción07/05/2018
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9508, L 6790, F 179, S 8, H V 149826, I/A A (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HUECOPRINT SL
Nif:B65602336
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:DON JAVIER GARCIA- MIGUEL AGUIRRE
Fecha de Resolución:08/01/2018
Número Procedimiento Concursal:1/2018
Datos Registrales:
Tomo:
9508
Libro:
6790
Folio:
179
Hoja:
8-149826
Inscripción:
A
Fecha Inscripción07/05/2018
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9508, L 6790, F 179, S 8, H V 149826, I/A A (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HUECOPRINT SL
Nif:B65602336
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Perez Lopez De Briñas Manuel
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:DON JAVIER GARCIA- MIGUEL AGUIRRE
Fecha de Resolución:18/01/2018
Número Procedimiento Concursal:1/2018
Datos Registrales:
Tomo:
9508
Libro:
6790
Folio:
179
Hoja:
8-149826
Inscripción:
A
Fecha Inscripción07/05/2018
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9508, L 6790, F 179, S 8, H V 149826, I/A A (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HUECOPRINT SL
Nif:B65602336
Solicitud de declaración
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:DON JAVIER GARCIA- MIGUEL AGUIRRE
Fecha de Resolución:08/01/2018
Número Procedimiento Concursal:1/2018
Datos Registrales:
Tomo:
9508
Libro:
6790
Folio:
179
Hoja:
8-149826
Inscripción:
A
Fecha Inscripción07/05/2018
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9508, L 6790, F 179, S 8, H V 149826, I/A A (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9508, L 6790, F 179, S 8, H V 149826, I/A 4 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9508, L 6790, F 179, S 8, H V 149826, I/A 4 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9508, L 6790, F 179, S 8, H V 149826, I/A 3 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-46
- C/ DOCTOR CALATAYUD BAYA 1 21 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9508, L 6790, F 179, S 8, H V 149826, I/A 2 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-46