MARTINEZ SORIA ANA MARIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ SORIA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ SORIA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTETICA ANA MARTINEZ SL | Administrador Unico | 06/03/2023 | |
ESTETICA ANA MARTINEZ SL | Socio Unico | 06/03/2023 | |
FOOD TECHNOLOGY & EQUIPMENTS SA | Apoderado | 01/08/2017 | |
HUECOPRINT SL | Apoderado | 31/07/2017 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ SORIA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ SORIA ANA MARIA
Empresa: ESTETICA ANA MARTINEZ SL
Administrador Unico
- Martinez Soria Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11330, L 8608, F 80, S 8, H V 209575, I/A 1 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-46
Empresa: ESTETICA ANA MARTINEZ SL
Socio Único
- Martinez Soria Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11330, L 8608, F 80, S 8, H V 209575, I/A 1 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-46
Empresa: MANUFACTURAS TABERNER SA
Apoderado
- Martinez Soria Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4038, L 1350, F 95, S 8, H V 18274, I/A 29 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-46
Empresa: FOOD TECHNOLOGY & EQUIPMENTS SA
Apoderado
- Martinez Soria Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9711, L 6993, F 167, S 8, H V 156729, I/A 3 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-46
Empresa: HUECOPRINT SL
Apoderado
- Martinez Soria Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9508, L 6790, F 179, S 8, H V 149826, I/A 3 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-46
Empresa: AGROCOMERCIAL EXPORTADORA SL
Apoderado
- Martinez Soria Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4814, L 2123, F 115, S 8, H V 32967, I/A 5 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-46
Información de MARTINEZ SORIA ANA MARIA
Mostramos los datos de MARTINEZ SORIA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ SORIA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos