HUCLA TEXTIL SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social HUCLA TEXTIL SL
CIF B38965810
Órgano Administración Administrador único
Propietario Romero De Juan Maria Mercedes
VINCULACIONES DE HUCLA TEXTIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HUCLA TEXTIL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Romero De Juan Maria Mercedes | Liquidador | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
Romero De Juan Maria Mercedes | Socio Unico | 13/11/2020 | 11/01/2021 |
Romero De Juan Maria Mercedes | Administrador Unico | 13/11/2020 | 11/01/2021 |
Romero De Juan Santiago Alfonso | Administrador Unico | 14/10/2009 | 13/11/2020 |
Carmen Rosa Lorenzo Diaz | Administrador Solidario | 14/10/2009 | |
Romero De Juan Maria Mercedes | Administrador Solidario | 14/10/2009 |
ACTOS BORME DE HUCLA TEXTIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 13, S 8, H TF 45118, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 13, S 8, H TF 45118, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 13, S 8, H TF 45118, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 13, S 8, H TF 45118, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 13, S 8, H TF 45118, I/A 3 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 13, S 8, H TF 45118, I/A 3 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 13, S 8, H TF 45118, I/A 3 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 13, S 8, H TF 45118, I/A 2 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-38