ROMERO DE JUAN MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de ROMERO DE JUAN MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERO DE JUAN MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUCLA TEXTIL SL | Liquidador | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
HUCLA TEXTIL SL | Socio Unico | 13/11/2020 | 11/01/2021 |
HUCLA TEXTIL SL | Administrador Unico | 13/11/2020 | 11/01/2021 |
HUCLA TEXTIL SL | Administrador Solidario | 14/10/2009 |
VINCULACIONES DE ROMERO DE JUAN MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO DE JUAN MARIA MERCEDES
Empresa: HUCLA TEXTIL SL
Liquidador
- Romero De Juan Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 13, S 8, H TF 45118, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-38
Empresa: HUCLA TEXTIL SL
Administrador Unico
- Romero De Juan Maria Mercedes
Liquidador
- Romero De Juan Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 13, S 8, H TF 45118, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-38
Empresa: HUCLA TEXTIL SL
Administrador Unico
- Romero De Juan Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 13, S 8, H TF 45118, I/A 3 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Empresa: HUCLA TEXTIL SL
Socio Único
- Romero De Juan Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 13, S 8, H TF 45118, I/A 3 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Empresa: HUCLA TEXTIL SL
Administrador Solidario
- Carmen Rosa Lorenzo Diaz
- Romero De Juan Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 13, S 8, H TF 45118, I/A 2 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-38
Información de ROMERO DE JUAN MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de ROMERO DE JUAN MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO DE JUAN MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos