HOYA DEL GUANCHE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Espigon, 22
Código Postal 35010
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOYA DEL GUANCHE SL
CIF B76033885
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 17/02/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HOYA DEL GUANCHE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOYA DEL GUANCHE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hidalgo Santana Juan Jesus | Administrador Solidario | 17/10/2011 | 08/03/2022 |
Hidalgo Santana Juan Jesus | Apoderado | 19/11/2010 | 08/03/2022 |
Komarov Valery | Administrador Solidario | 17/10/2011 | 08/03/2022 |
Komarova Natalia | Liquidador | 08/03/2022 | 08/03/2022 |
Komarov Valery | Administrador Unico | 17/06/2009 | 17/10/2011 |
ACTOS BORME DE HOYA DEL GUANCHE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1933 , F 97, S 8, H GC 42181, I/A 4 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1933 , F 97, S 8, H GC 42181, I/A 4 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1933 , F 97, S 8, H GC 42181, I/A 4 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1933 , F 97, S 8, H GC 42181, I/A 4 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-35
- C/ ESPIGON 22 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1933 , F 97, S 8, H GC 42181, I/A 3 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-35
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1933 , F 97, S 8, H GC 42181, I/A 3 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1933 , F 97, S 8, H GC 42181, I/A 3 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1933 , F 97, S 8, H GC 42181, I/A 3 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-35