KOMAROVA NATALIA
Informe ejecutivo de KOMAROVA NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KOMAROVA NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TSAR DOM MALLORCA SL | Apoderado | 14/12/2017 | |
TSAR DOM MALLORCA SL | Socio Unico | 11/11/2015 |
VINCULACIONES DE KOMAROVA NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KOMAROVA NATALIA
Empresa: HOYA DEL GUANCHE SL
Liquidador
- Komarova Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1933 , F 97, S 8, H GC 42181, I/A 4 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-35
Empresa: TSAR DOM MALLORCA SL
Apoderado
- Komarova Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2632 , F 109, S 8, H PM 77324, I/A 3 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-07
Empresa: TSAR DOM MALLORCA SL
Administrador Unico
- Komarova Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2632 , F 108, S 8, H PM 77324, I/A 2 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-07
Empresa: TSAR DOM MALLORCA SL
Administrador Unico
- Komarova Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2632 , F 108, S 8, H PM 77324, I/A 1 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-07
Empresa: TSAR DOM MALLORCA SL
Socio Único
- Komarova Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2632 , F 108, S 8, H PM 77324, I/A 1 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-07
Información de KOMAROVA NATALIA
Mostramos los datos de KOMAROVA NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KOMAROVA NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos