HOTEL SABADELL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Catalunya, 10
Código Postal 08206
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOTEL SABADELL SA
CIF A59104604
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único PROMOTORA KASDE SA
Auditor QS AUDIT CONSULTOR SLP
VINCULACIONES DE HOTEL SABADELL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOTEL SABADELL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Batista Muñoz Jordi | Apoderado | 17/03/2010 | 11/02/2011 |
PROMOTORA KASDE SA | Administrador Unico | 19/08/2009 | 11/02/2011 |
QS AUDIT CONSULTOR SLP | Auditor | 03/07/2009 | 11/02/2011 |
QS AUDIT CONSULTOR SLP | Auditor | 19/08/2009 | 11/02/2011 |
Vallet Gomez Guillermo | Apoderado | 19/08/2009 | 11/02/2011 |
Vallet Gomez Manuel | REPR.143 RRM | 19/08/2009 | 11/02/2011 |
Figueras Costa Bruno | Administrador Mancomunado | 03/07/2009 | 19/08/2009 |
PROMOTORA KASDE SA | Administrador Mancomunado | 03/07/2009 | 19/08/2009 |
Vallet Gomez Manuel | REPR.143 RRM | 03/07/2009 | 19/08/2009 |
ACTOS BORME DE HOTEL SABADELL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24984 , F 15, S 8, H B 81127, I/A 30 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24984 , F 15, S 8, H B 81127, I/A 29 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24984 , F 14, S 8, H B 81127, I/A 28 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-08
- PZ CATALUÑA,10-12 (SABADELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24984 , F 13, S 8, H B 81127, I/A 27 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.6,10 Y 11.- CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24984 , F 13, S 8, H B 81127, I/A 27 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24984 , F 13, S 8, H B 81127, I/A 27 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24984 , F 13, S 8, H B 81127, I/A 27 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24984 , F 13, S 8, H B 81127, I/A 26 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-08