BATISTA MUÑOZ JORDI
Informe ejecutivo de BATISTA MUÑOZ JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BATISTA MUÑOZ JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALENCIANA HOTELERA SL | Apoderado | 27/01/2012 | |
FARBEBLAU SA | Apoderado | 05/02/2009 | |
VALENCIANA HOTELERA SL | Apoderado | 22/12/2008 |
VINCULACIONES DE BATISTA MUÑOZ JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BATISTA MUÑOZ JORDI
Empresa: VALENCIANA HOTELERA SL
Apoderado
- Batista Muñoz Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4678, L 1988, F 23, S 8, H V 29957, I/A 23 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-46
Empresa: HOTEL SABADELL SA
Apoderado
- Batista Muñoz Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24984 , F 15, S 8, H B 81127, I/A 29 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-08
Empresa: FARBEBLAU SA
Apoderado
- Batista Muñoz Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3081 , F 98, S 8, H TF 12101, I/A 17 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-38
Empresa: VALENCIANA HOTELERA SL
Apoderado
- Batista Muñoz Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4678, L 1988, F 22, S 8, H V 29957, I/A 19 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-46
Información de BATISTA MUÑOZ JORDI
Mostramos los datos de BATISTA MUÑOZ JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BATISTA MUÑOZ JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos