HOTEL PLAYAVENTURA SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social HOTEL PLAYAVENTURA SL
CIF B38483103
Capital Social 476945.94 Euros
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE HOTEL PLAYAVENTURA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOTEL PLAYAVENTURA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Maria Rossell Recasens | Administrador Solidario | 21/07/2012 | 11/04/2017 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 15/10/2010 | 11/04/2017 |
Nadal Rodriguez Pedro | Apoderado | 15/12/2008 | 11/04/2017 |
Rossell Massachs Daniel Luis | Administrador Solidario | 21/07/2012 | 11/04/2017 |
Rossell Massachs Jose Maria | Administrador Solidario | 21/07/2012 | 11/04/2017 |
Gil Acosta Jose Gonzalo | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/08/2011 |
ACTOS BORME DE HOTEL PLAYAVENTURA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235 , F 16, S 8, H TF 16828, I/ACIERR (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235 , F 16, S 8, H TF 16828, I/ACIERR (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-38
- Sociedades beneficiarias de la escisión: INVERSIONES HOTELERAS RO-MA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235 , F 12, S 8, H TF 16828, I/A 36 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-38
Capital Anterior: | 4.571.481,84 | Euros |
Disminución de capital | 4.094.535,90 | Euros |
Capital Actual: | 476.945,94 | Euros |
Porcentaje: | 89,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235 , F 12, S 8, H TF 16828, I/A 36 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235 , F 12, S 8, H TF 16828, I/A 35 (21/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-38
- Sociedades beneficiarias de la escisión: INVERSIONES HOTELERAS RO-MA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2946 , F 171, S 8, H TF 16828, I/A 34 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-38
Capital Anterior: | 4.580.480,82 | Euros |
Disminución de capital | 8.998,98 | Euros |
Capital Actual: | 4.571.481,84 | Euros |
Porcentaje: | 0,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2946 , F 171, S 8, H TF 16828, I/A 34 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-225-38
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2946 , F 171, S 8, H TF 16828, I/A 33 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-242-38