NADAL RODRIGUEZ PEDRO
Informe ejecutivo de NADAL RODRIGUEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE NADAL RODRIGUEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORTEGA Y GASSET 5 MADRID SL | Apoderado | 18/09/2024 | |
GLOBALPOOL DISTRIBUCION SL | Apoderado | 17/09/2024 | |
HOTEL PLAYABELLA SL | Apoderado | 12/04/2021 | |
PANAMA BOOKING & TRAVEL SL | Administrador Solidario | 02/09/2019 | |
INVERSIONES HOTELERAS RO-MA SL | Apoderado | 19/01/2018 |
VINCULACIONES DE NADAL RODRIGUEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NADAL RODRIGUEZ PEDRO
Empresa: ORTEGA Y GASSET 5 MADRID SL
Apoderado
- Nadal Rodriguez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 46885, I/A 4 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-04
Empresa: GLOBALPOOL DISTRIBUCION SL
Apoderado
- Nadal Rodriguez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 190014, I/A 3 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-03
Consejero
- Nadal Rodriguez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2156 , F 207, S 8, H AL 54142, I/A 2 (19/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-04
Empresa: HOTEL PLAYABELLA SL
Presidente
Secretario
- Nadal Rodriguez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42747 , F 1, S 8, H M 626786, I/A 8 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Empresa: GRUPO HOTELES PLAYA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Nadal Rodriguez Pedro
Apoderado
- Nadal Rodriguez Pedro
- Nadal Rodriguez Pedro
- Nadal Rodriguez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 563 , F 31, S 8, H AL 2351, I/A 116 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-04
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2156 , F 205, S 8, H AL 54142, I/A 1 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-04
Empresa: HOTEL PLAYABELLA SL
Apoderado
- Nadal Rodriguez Pedro
- Rossell Massachs Daniel Luis
- Rossell Massachs Jose Maria
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34850 , F 80, S 8, H M 626786, I/A 6 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Empresa: GRUPO HOTELES PLAYA SA
Apoderado
- Nadal Rodriguez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 563 , F 28, S 8, H AL 2351, I/A 111 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-69-04
Empresa: PANAMA BOOKING & TRAVEL SL
Administrador Solidario
- Nadal Rodriguez Pedro
- Rossell Massachs Daniel Luis
- Rossell Massachs Jose Maria
- Rossell Recasens Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2009 , F 194, S 8, H AL 51211, I/A 1 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-04
Empresa: CA S'HEREU SA
Apoderado Solidario
- Nadal Rodriguez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 221, S 8, H PM 7240, I/A 20 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-07
VER MAS ACTOS
Información de NADAL RODRIGUEZ PEDRO
Mostramos los datos de NADAL RODRIGUEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NADAL RODRIGUEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos