CA S'HEREU SA - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social CA S'HEREU SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CA S'HEREU SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CA S'HEREU SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nadal Rodriguez Pedro | Apoderado Solidario | 24/04/2017 | 26/02/2018 |
Rosell Recasens Jose Maria | Consejero | 20/03/2017 | 26/02/2018 |
Rosell Recasens Jose Maria | Consejero Delegado Solidario | 24/04/2017 | 26/02/2018 |
Rossell Massachs Daniel Luis | Secretario | 20/03/2017 | 26/02/2018 |
Rossell Massachs Daniel Luis | Consejero | 20/03/2017 | 26/02/2018 |
Rossell Massachs Daniel Luis | Consejero Delegado Solidario | 24/04/2017 | 26/02/2018 |
Rossell Massachs Jose Maria | Presidente | 20/03/2017 | 26/02/2018 |
Rossell Massachs Jose Maria | Consejero | 20/03/2017 | 26/02/2018 |
Rossell Massachs Jose Maria | Consejero Delegado Solidario | 24/04/2017 | 26/02/2018 |
Servera Cariñena Angela | Consejero | 28/11/2014 | 20/03/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CA S'HEREU SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 221, S 8, H PM 7240, I/A 20 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 221, S 8, H PM 7240, I/A 20 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 221, S 8, H PM 7240, I/A 20 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-07
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 221, S 8, H PM 7240, I/A 20 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-07
- Extendida con fecha 19/12/2017, nota de no obstáculos para la inscripción de la fusión por absorción de la Sociedad por "GRUPO HOTELES PLAYA, SA", perteneciente al R.M. de Almería, inscrita con el nº de hoja AL-2.351, quedando cerrada provisionalmente la hoja registral durante 6 meses. Art. 231 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 221, S 8, H PM 7240, I/A Nota M (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-07
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 169, S 8, H PM 7240, I/A 19 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-07
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 168, S 8, H PM 7240, I/A 18 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-07
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 168, S 8, H PM 7240, I/A 18 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-07
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 168, S 8, H PM 7240, I/A 17 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-07
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 168, S 8, H PM 7240, I/A 17 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-07