HOTEL PELINOR SA - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social HOTEL PELINOR SA
CIF A38204046
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HOTEL PELINOR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOTEL PELINOR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cruz Cascajo Maria Del Pilar | Consejero | 19/05/2011 | 02/01/2023 |
Cruz Cascajo Maria Del Pilar | Consejero Delegado Mancomunado | 19/05/2011 | 02/01/2023 |
Cruz Cascajo Maria Del Pilar | Presidente | 19/05/2011 | 02/01/2023 |
Cruz Cascajo Maria Del Pilar | Liquidador | 02/01/2023 | 02/01/2023 |
Cruz De La Rosa Clara Eugenia | Consejero | 19/05/2011 | 02/01/2023 |
Cruz De La Rosa Clara Eugenia | Consejero Delegado Mancomunado | 19/05/2011 | 02/01/2023 |
Cruz De La Rosa Clara Eugenia | Vicepresidente | 19/05/2011 | 02/01/2023 |
Cruz Gonzalez Jose Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 08/02/2021 | 02/01/2023 |
Cruz Gonzalez Jose Manuel | Consejero | 24/08/2020 | 02/01/2023 |
Cruz Izquierdo Esther Carlota | Secretario | 01/02/2016 | 02/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOTEL PELINOR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 157, S 8, H TF 9462, I/A 19 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 157, S 8, H TF 9462, I/A 19 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 157, S 8, H TF 9462, I/A 19 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 157, S 8, H TF 9462, I/A 19 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128 , F 115, S 8, H TF 9462, I/A 18 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-38
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128 , F 115, S 8, H TF 9462, I/A 18 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-38
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128 , F 115, S 8, H TF 9462, I/A 17 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-38
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128 , F 115, S 8, H TF 9462, I/A 17 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128 , F 115, S 8, H TF 9462, I/A 15 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-38
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128 , F 114, S 8, H TF 9462, I/A 14 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-38