CRUZ DE LA ROSA CLARA EUGENIA
Informe ejecutivo de CRUZ DE LA ROSA CLARA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CRUZ DE LA ROSA CLARA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL PELINOR SA | Consejero | 19/05/2011 | 02/01/2023 |
HOTEL PELINOR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 19/05/2011 | 02/01/2023 |
HOTEL PELINOR SA | Vicepresidente | 19/05/2011 | 02/01/2023 |
VINCULACIONES DE CRUZ DE LA ROSA CLARA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ DE LA ROSA CLARA EUGENIA
Empresa: HOTEL PELINOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cruz Cascajo Maria Del Pilar
- Cruz De La Rosa Clara Eugenia
- Cruz Gonzalez Jose Manuel
- Cruz Izquierdo Esther Carlota
- Cruz Rodriguez Manuel
Consejero
- Cruz Cascajo Maria Del Pilar
- Cruz De La Rosa Clara Eugenia
- Cruz Gonzalez Jose Manuel
- Cruz Izquierdo Esther Carlota
- Cruz Rodriguez Manuel
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cruz De La Rosa Clara Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 157, S 8, H TF 9462, I/A 19 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Empresa: HOTEL PELINOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cruz Cascajo Maria Del Pilar
- Cruz De La Rosa Clara Eugenia
- Cruz Izquierdo Esther Carlota
- Cruz Rodriguez Manuel
Consejero
- Cruz Cascajo Maria Del Pilar
- Cruz De La Rosa Clara Eugenia
- Cruz Gonzalez Jose Manuel
- Cruz Izquierdo Esther Carlota
- Cruz Rodriguez Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cruz De La Rosa Clara Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128 , F 115, S 8, H TF 9462, I/A 18 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-38
Empresa: HOTEL PELINOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cruz Cascajo Maria Del Pilar
- Cruz De La Rosa Clara Eugenia
- Cruz De La Rosa Jose Manuel
- Cruz Izquierdo Esther Carlota
- Cruz Rodriguez Manuel
Consejero
- Cruz Cascajo Maria Del Pilar
- Cruz De La Rosa Clara Eugenia
- Cruz De La Rosa Jose Manuel
- Cruz Izquierdo Esther Carlota
- Cruz Rodriguez Manuel
Presidente
Vicepresidente
- Cruz De La Rosa Clara Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128 , F 114, S 8, H TF 9462, I/A 14 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-38
Empresa: HOTEL PELINOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cruz Cascajo Maria Del Pilar
- Cruz De La Rosa Clara Eugenia
- Cruz De La Rosa Jose Manuel
- Cruz Izquierdo Esther Carlota
- Cruz Rodriguez Manuel
Consejero
- Cruz Cascajo Maria Del Pilar
- Cruz De La Rosa Clara Eugenia
- Cruz De La Rosa Jose Manuel
- Cruz Izquierdo Esther Carlota
- Cruz Rodriguez Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cruz De La Rosa Clara Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128 , F 114, S 8, H TF 9462, I/A 13 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-38
Empresa: HOTEL PELINOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cruz Cascajo Maria Del Pilar
- Cruz De La Rosa Clara Eugenia
- Cruz De La Rosa Jose Manuel
- Cruz Izquierdo Esther Carlota
- Cruz Rodriguez Manuel
Consejero
- Cruz Cascajo Maria Del Pilar
- Cruz De La Rosa Clara Eugenia
- Cruz De La Rosa Jose Manuel
- Cruz Izquierdo Esther Carlota
- Cruz Rodriguez Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cruz De La Rosa Clara Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128 , F 114, S 8, H TF 9462, I/A 13 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-38
Información de CRUZ DE LA ROSA CLARA EUGENIA
Mostramos los datos de CRUZ DE LA ROSA CLARA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ DE LA ROSA CLARA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos