HOSTALETS VERT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Europa, 8
Municipio Barcelona
Provincia Zaragoza
Razón Social HOSTALETS VERT SL
CIF B61886263
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HOSTALETS VERT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOSTALETS VERT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Leza Amoedo Ignacio Jose | REPR.143 RRM | 25/06/2013 | 30/07/2014 |
Leza Amoedo Ignacio Jose | REPR.143 RRM | 30/07/2014 | 30/07/2014 |
LLEVANT 2005 SL | Administrador Unico | 25/06/2013 | 30/07/2014 |
LLEVANT 2005 SL | Liquidador | 30/07/2014 | 30/07/2014 |
Huguet Casas Silvia | Administrador Unico | 16/03/2011 | 25/06/2013 |
Ten Lopez Miguel | Administrador | 16/03/2011 |
ACTOS BORME DE HOSTALETS VERT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31420 , F 85, S 8, H B 189143, I/A 7 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31420 , F 85, S 8, H B 189143, I/A 7 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31420 , F 85, S 8, H B 189143, I/A 7 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31420 , F 85, S 8, H B 189143, I/A 6 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31420 , F 85, S 8, H B 189143, I/A 6 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO:LLEVANT 2005 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31420 , F 85, S 8, H B 189143, I/A 5 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31420 , F 85, S 8, H B 189143, I/A 4 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31420 , F 85, S 8, H B 189143, I/A 4 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08