HUGUET CASAS SILVIA
Informe ejecutivo de HUGUET CASAS SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE HUGUET CASAS SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOMESPA DESARROLLOS URBANISTICOS SL | Apoderado | 04/05/2023 | |
FRAN TAGNA SL | REPR.143 RRM | 08/03/2016 |
VINCULACIONES DE HUGUET CASAS SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUGUET CASAS SILVIA
Empresa: DOMESPA DESARROLLOS URBANISTICOS SL
Apoderado
- Huguet Casas Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3046 , F 78, S 8, H T 35734, I/A 16 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-43
Empresa: CAT TORRES XXI SL
Administrador Solidario
- Huguet Casas Jordi
- Huguet Casas Silvia
- Huguet Casas Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39493 , F 36, S 8, H M 701189, I/A 3 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Empresa: CAT TORRES XXI SL
Administrador Solidario
- Huguet Casas Jordi
- Huguet Casas Silvia
- Huguet Casas Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2797 , F 51, S 8, H T 46492, I/A 5 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-43
Empresa: FRAN TAGNA SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Espallargas Pascual Albert
- Huguet Casas Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34465 , F 59, S 8, H B 122813, I/A 20 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-08
Empresa: FRAN TAGNA SL
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
- Altimira Alegre Ernesto
- Climent Merelo Jose Luis
- Espallargas Pascual Albert
- Huguet Casas Silvia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34465 , F 59, S 8, H B 122813, I/A 20 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-08
Empresa: ALIN TAGNA SA
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
- Altimira Alegre Ernesto
- Climent Merelo Jose Luis
- Huguet Casas Silvia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27714 , F 127, S 8, H B 123788, I/A 17 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-08
Empresa: MEDITERRANEAN FOR LIFE 2011 SL
Administrador Solidario
- Alba Sebastiano
- Huguet Casas Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 5, S 8, H T 42476, I/A 3 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-43
Empresa: MED FOR LIFE COMMUNICATION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Huguet Casas Silvia
- MEDITERRANEAN FOR LIFE 2011 SL
- Soler Garcia De Oteyza Eduardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 30, S 8, H T 43319, I/A 4 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-43
Empresa: MED FOR LIFE COMMUNICATION SL
Consejero
- Huguet Casas Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 30, S 8, H T 43319, I/A 3 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-43
Empresa: HOSTALETS VERT SL
Administrador Unico
- Huguet Casas Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31420 , F 85, S 8, H B 189143, I/A 6 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-08
VER MAS ACTOS
Información de HUGUET CASAS SILVIA
Mostramos los datos de HUGUET CASAS SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUGUET CASAS SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos