HOSTAL RICE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de los Reyes Catolicos, 30
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Razón Social HOSTAL RICE SL
CIF B09022443
Capital Social 3512003.6 Euros
Actividad Otros alojamientos
Nombres Anteriores
- HOSTAL RICE SA
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor ADADE AUDITORES SA
VINCULACIONES DE HOSTAL RICE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOSTAL RICE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADADE AUDITORES SA | Auditor | 29/05/2014 | 03/11/2016 |
De Miguel Hombria Pilar | Apoderado Solidario | 04/06/2013 | 03/11/2016 |
Garilleti Peña Cesar | Apoderado Solidario | 15/09/2011 | 03/11/2016 |
Garilleti Peña Cesar | Apoderado Solidario | 10/11/2011 | 03/11/2016 |
Garilleti Peña Ricardo | Administrador Solidario | 24/08/2012 | 03/11/2016 |
Garilleti Peña Ricardo | Apoderado Solidario | 15/09/2011 | 03/11/2016 |
Garilleti Peña Ricardo | Apoderado Solidario | 10/11/2011 | 03/11/2016 |
Garilleti Peña Cesar | Administrador Solidario | 24/08/2012 | 10/08/2016 |
Peña Diaz Garayo Milagros | Administrador Solidario | 24/08/2012 | 10/08/2016 |
Peña Diaz Garayo Milagros | Administrador Unico | 19/01/2009 | 24/08/2012 |
ACTOS BORME DE HOSTAL RICE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715, L 506, F 172, S 8, H BU 217, I/A 26 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-09
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715, L 506, F 172, S 8, H BU 217, I/A 26 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-09
Capital Anterior: | 1.364.750,80 | Euros |
Aumento de capital: | 2.147.252,80 | Euros |
Capital Actual: | 3.512.003,60 | Euros |
Porcentaje: | 157,34 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715, L 506, F 67, S 8, H BU 217, I/A 25 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-09
Empresa: HOSTAL RICE SA
- Denominación y forma adoptada: HOSTAL RICE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715, L 506, F 67, S 8, H BU 217, I/A 24 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-09
Empresa: HOSTAL RICE SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640, L 431, F 143, S 8, H BU 217, I/A 23 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-09
Empresa: HOSTAL RICE SA
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640, L 431, F 143, S 8, H BU 217, I/A 22 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-09
Empresa: HOSTAL RICE SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640, L 431, F 141, S 8, H BU 217, I/A 21 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-09
Empresa: HOSTAL RICE SA
- Otras modificaciones estatutarias: 13. Fijación de retribución a los administradores.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640, L 431, F 141, S 8, H BU 217, I/A 20 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-09
Empresa: HOSTAL RICE SA
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 12 y 13.- Se regula la forma deAdministración de la Sociedad, que pasará a regirse por tres Administradores Solidarios, que ejercerán su cargo por plazo de seis años. El cargo de administrador es gratuíto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640, L 431, F 141, S 8, H BU 217, I/A 19 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-168-09
Empresa: HOSTAL RICE SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640, L 431, F 141, S 8, H BU 217, I/A 19 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-168-09