HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA Y HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Recoletos, 37
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA Y HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO SA
CIF A86806494
Capital Social 60000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/08/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario GRUPO HIMA SAN PABLO INC
VINCULACIONES DE HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA Y HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA Y HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abad Lorente Mercedes | Apoderado | 30/06/2014 | 05/08/2014 |
Bermudez De Castro Navarro Miguel | Secretario No Consejero | 20/09/2013 | 05/08/2014 |
Bermudez De Castro Navarro Miguel | Apoderado | 30/06/2014 | 05/08/2014 |
Casarrubios Blanco Victor | Vicesecretario No Consejero | 20/09/2013 | 05/08/2014 |
Casarrubios Blanco Victor | Apoderado | 30/06/2014 | 05/08/2014 |
GRUPO HIMA SAN PABLO INC | Socio Unico | 20/09/2013 | 05/08/2014 |
Hernandez Segado David | Apoderado | 30/06/2014 | 05/08/2014 |
Piereschi Fernandez Giovanni | Vicepresidente | 20/09/2013 | 05/08/2014 |
Piereschi Fernandez Giovanni | Consejero | 20/09/2013 | 05/08/2014 |
Piereschi Fernandez Giovanni | Apoderado | 20/09/2013 | 05/08/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA Y HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31089 , F 169, S 8, H M 559520, I/A 3 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31089 , F 169, S 8, H M 559520, I/A 3 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31089 , F 169, S 8, H M 559520, I/A 3 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31089 , F 169, S 8, H M 559520, I/A 3 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31089 , F 168, S 8, H M 559520, I/A 2 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31089 , F 164, S 8, H M 559520, I/A 1 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31089 , F 164, S 8, H M 559520, I/A 1 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Dirección:PASEO DE RECOLETOS 37-41 5& (MADRID)
Comienzo de operaciones:27/08/13
Objeto social:La prestación del servicio público de atención sanitaria especializada, así como la realización de cuantos aspectos asociados o relacionados con dicho servicio pudieran ser necesarios, a la población protegida de los municipios y zonas básicas de salud correspondientes al (i) HOSPITAL UNIVERSITARIO
Capital Suscrito:60.000,00 Euros
Desembolsado:60.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31089 , F 164, S 8, H M 559520, I/A 1 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28