CASARRUBIOS BLANCO VICTOR
Informe ejecutivo de CASARRUBIOS BLANCO VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CASARRUBIOS BLANCO VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO HIMA SAN PABLO INC | Apoderado | 01/08/2013 |
VINCULACIONES DE CASARRUBIOS BLANCO VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASARRUBIOS BLANCO VICTOR
Empresa: BETASYSTEMS SOFTWARE ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21672 , F 181, S 8, H M 208224, I/A 30 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
Empresa: TARBA ENERGIA SL
Apoderado
- Casarrubios Blanco Victor
- Casarrubios Blanco Victor
- De Los Mozos Muñoz Maria Del Rosario
- Piriz Gomez Beatriz
- Puyol Martinez Ferrando Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38006 , F 20, S 8, H M 461098, I/A 14 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
Empresa: FESIL METALES SL
Consejero
Presidente
Vicesecretario No Consejero
- Casarrubios Blanco Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10594 , F 162, S 8, H M 51040, I/A 36 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Apoderado Solidario
- Casarrubios Blanco Victor
- Chalmers Jeffrey Kevin
- Hulbert Mark Clive
- Timoner Lloret Francisco Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10025, L 7307, F 184, S 8, H V 167463, I/A 2 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Casarrubios Blanco Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31089 , F 169, S 8, H M 559520, I/A 3 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Apoderado
- Abad Lorente Mercedes
- Bermudez De Castro Navarro Miguel
- Casarrubios Blanco Victor
- Hernandez Segado David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31399 , F 104, S 8, H M 565183, I/A 2 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
Apoderado
- Abad Lorente Mercedes
- Bermudez De Castro Navarro Miguel
- Casarrubios Blanco Victor
- Hernandez Segado David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31089 , F 168, S 8, H M 559520, I/A 2 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
Apoderado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Casarrubios Blanco Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31399 , F 100, S 8, H M 565183, I/A 1 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Casarrubios Blanco Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31089 , F 164, S 8, H M 559520, I/A 1 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Empresa: GRUPO HIMA SAN PABLO INC
Apoderado
- Abad Lorente Mercedes
- Bermudez De Castro Navarro Miguel Pablo
- Casarrubios Blanco Victor
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31317 , F 50, S 8, H M 563697, I/A 1 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
VER MAS ACTOS
Información de CASARRUBIOS BLANCO VICTOR
Mostramos los datos de CASARRUBIOS BLANCO VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASARRUBIOS BLANCO VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos