HOMY PIED A TERRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Diputacio, 341
Código Postal 08009
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOMY PIED A TERRE SL
CIF B66148610
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 30/10/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HOMY PIED A TERRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOMY PIED A TERRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallardo Valdivia Esther | Liquidador | 19/02/2019 | 19/02/2019 |
Gallardo Valdivia Esther | Administrador Solidario | 23/07/2014 | 19/02/2019 |
Torres Coixet Roser | Liquidador | 19/02/2019 | 19/02/2019 |
Torres Coixet Roser | Administrador Solidario | 23/07/2014 | 19/02/2019 |
Diaz Ruiz Alejandro | Administrador Solidario | 23/07/2014 | 22/04/2015 |
Gallardo Valdivia Esther | Administrador Solidario | 13/11/2013 | 23/07/2014 |
Torres Coixet Roser | Administrador Solidario | 13/11/2013 | 23/07/2014 |
ACTOS BORME DE HOMY PIED A TERRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44010 , F 150, S 8, H B 444382, I/A 4 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44010 , F 150, S 8, H B 444382, I/A 4 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44010 , F 150, S 8, H B 444382, I/A 4 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44010 , F 150, S 8, H B 444382, I/A 3 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44010 , F 150, S 8, H B 444382, I/A 2 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44010 , F 150, S 8, H B 444382, I/A 2 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44010 , F 149, S 8, H B 444382, I/A 1 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-08
Dirección:CL DIPUTACION Num.341 P.BA PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:30/10/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMPRA,VENTA,ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES.INTERMEDIACION COMERCIAL.COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION Y OBJETOS DE DECORACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44010 , F 149, S 8, H B 444382, I/A 1 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-08