GALLARDO VALDIVIA ESTHER
Informe ejecutivo de GALLARDO VALDIVIA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALLARDO VALDIVIA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARCELONA SMART RENTALS SL | Apoderado Solidario | 04/12/2015 |
VINCULACIONES DE GALLARDO VALDIVIA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLARDO VALDIVIA ESTHER
Empresa: HOMY PIED A TERRE SL
Liquidador
- Gallardo Valdivia Esther
- Torres Coixet Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44010 , F 150, S 8, H B 444382, I/A 4 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-08
Empresa: HOMY PIED A TERRE SL
Administrador Solidario
- Gallardo Valdivia Esther
- Torres Coixet Roser
Liquidador
- Gallardo Valdivia Esther
- Torres Coixet Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44010 , F 150, S 8, H B 444382, I/A 4 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-08
Empresa: BARCELONA SMART RENTALS SL
Apoderado Solidario
- Gallardo Valdivia Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45077 , F 210, S 8, H B 476238, I/A 2 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-08
Empresa: HOMY PIED A TERRE SL
Administrador Solidario
- Diaz Ruiz Alejandro
- Gallardo Valdivia Esther
- Torres Coixet Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44010 , F 150, S 8, H B 444382, I/A 2 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-08
Empresa: HOMY PIED A TERRE SL
Administrador Solidario
- Gallardo Valdivia Esther
- Torres Coixet Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44010 , F 150, S 8, H B 444382, I/A 2 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-08
Empresa: HOMY PIED A TERRE SL
Administrador Solidario
- Gallardo Valdivia Esther
- Torres Coixet Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44010 , F 149, S 8, H B 444382, I/A 1 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-08
Información de GALLARDO VALDIVIA ESTHER
Mostramos los datos de GALLARDO VALDIVIA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLARDO VALDIVIA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos