HOMBRUCHER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Psaje Virgen del Socorro, 19
Código Postal 19005
Municipio Guadalajara
Provincia Guadalajara
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOMBRUCHER SL
CIF B86415197
Capital Social 225000.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 12/03/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HOMBRUCHER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOMBRUCHER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Cornejo Luis Manuel | Consejero | 13/04/2012 | 07/08/2017 |
Ortiz Gonzalez Jose Ignacio | Secretario | 24/09/2012 | 07/08/2017 |
Ortiz Gonzalez Jose Ignacio | Consejero Delegado | 13/04/2012 | 07/08/2017 |
Ortiz Gonzalez Jose Ignacio | Consejero | 13/04/2012 | 07/08/2017 |
Ortiz Gonzalez Jose Ignacio | Liquidador Solidario | 07/08/2017 | 07/08/2017 |
Sanz Bernardino Isabel | Presidente | 13/04/2012 | 07/08/2017 |
Sanz Bernardino Isabel | Consejero | 13/04/2012 | 07/08/2017 |
Sanz Bernardino Isabel | Liquidador Solidario | 07/08/2017 | 07/08/2017 |
Sanz Bernardino Patricia Ines | Consejero | 13/04/2012 | 07/08/2017 |
Sanz Bernardino Patricia Ines | Secretario | 13/04/2012 | 24/09/2012 |
ACTOS BORME DE HOMBRUCHER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 142, S 8, H GU 9149, I/A 3 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-19
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 142, S 8, H GU 9149, I/A 3 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-19
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 142, S 8, H GU 9149, I/A 3 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-19
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 142, S 8, H GU 9149, I/A 3 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-19
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 142, S 8, H GU 9149, I/A 3 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-19
- PSAJE VIRGEN DEL SOCORRO 19 (GUADALAJARA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 141, S 8, H GU 9149, I/A 2 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-19
- PASEO DE LA CASTELLANA 127 - -CON ENTRADA POR LA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29849 , F 24, S 8, H M 537053, I/A 3 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 125.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 225.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 125,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29849 , F 24, S 8, H M 537053, I/A 2 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29849 , F 24, S 8, H M 537053, I/A 2 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29849 , F 24, S 8, H M 537053, I/A 2 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-28