MARTINEZ CORNEJO LUIS MANUEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ CORNEJO LUIS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTINEZ CORNEJO LUIS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION Y MINERIA SL | Apoderado | 27/02/2012 | 17/04/2018 |
HOMBRUCHER SL | Consejero | 13/04/2012 | 07/08/2017 |
ALVECON SL | Consejero | 04/05/2017 | |
SUMISHO RENTAL SUPPORT SPAIN SL | Liquidador | 16/12/2010 | 16/11/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CORNEJO LUIS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CORNEJO LUIS MANUEL
Apoderado
- Martinez Cornejo Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17382 , F 222, S 8, H M 298259, I/A 33 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-28
Empresa: HOMBRUCHER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Martinez Cornejo Luis Manuel
- Ortiz Gonzalez Jose Ignacio
- Sanz Bernardino Isabel
- Sanz Bernardino Patricia Ines
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 142, S 8, H GU 9149, I/A 3 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-19
Empresa: ALVECON SL
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Velasco Fernando
- Martinez Cornejo Luis Manuel
- Takagi Yoichi
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 336 , F 74, S 8, H NA 7364, I/A 48 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-31
Empresa: HOMBRUCHER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Martinez Cornejo Luis Manuel
- Ortiz Gonzalez Jose Ignacio
- Sanz Bernardino Isabel
- Sanz Bernardino Patricia Ines
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29849 , F 21, S 8, H M 537053, I/A 1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
Apoderado
- Martinez Cornejo Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17382 , F 216, S 8, H M 298259, I/A 20 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-28
Empresa: SUMISHO RENTAL SUPPORT SPAIN SL
Liquidador
- Martinez Cornejo Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19993 , F 44, S 8, H M 352501, I/A 6 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-28
Información de MARTINEZ CORNEJO LUIS MANUEL
Mostramos los datos de MARTINEZ CORNEJO LUIS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CORNEJO LUIS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos