HOLDING ELEQUANT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 40
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOLDING ELEQUANT SL
CIF B65938698
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 19/09/2012
Página Web www.aia.es/holding_elequant.html
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Llopis Rivas Regina Maria
VINCULACIONES DE HOLDING ELEQUANT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOLDING ELEQUANT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llopis Rivas Regina Maria | Administrador Unico | 18/02/2013 | 05/04/2023 |
Lopez Ullod Carlos Maria | Apoderado | 17/11/2022 | 05/04/2023 |
ACTOS BORME DE HOLDING ELEQUANT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44151 , F 198, S 8, H M 778599, I/A 4 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44151 , F 198, S 8, H M 778599, I/A 4 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-28
- Publicación del proyecto común de fusión conforme a lo dispuesto en el Art. 32 Ley 3/2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44151 , F 186, S 8, H M 778599, I/A 1 1 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44151 , F 198, S 8, H M 778599, I/A 3 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 40 8º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44151 , F 197, S 8, H M 778599, I/A 2 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
- Otras modificaciones estatutarias: ADICION DE LOS APARTADOS 10 Y 11 AL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43607 , F 12, S 8, H B 433388, I/A 4 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 9: EN CUANTO AL NUMERO Y VALOR DE LAS PARTICIPACIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43607 , F 9, S 8, H B 433388, I/A 3 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-08
Capital Anterior: | 5.447.180,00 | Euros |
Disminución de capital | 5.444.180,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,94 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43607 , F 9, S 8, H B 433388, I/A 3 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-08
- Creación de la página web corporativa: www.aia.es/holding_elequant.html
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43607 , F 8, S 8, H B 433388, I/A 2 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.20.- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43607 , F 8, S 8, H B 433388, I/A 2 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-08