LOPEZ ULLOD CARLOS MARIA
Informe ejecutivo de LOPEZ ULLOD CARLOS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ ULLOD CARLOS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES ALGORITMICAS ESCALABLES SL | Administrador Solidario | 08/02/2024 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ULLOD CARLOS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ULLOD CARLOS MARIA
Administrador Solidario
- Gaitan Alcalde Vicente
- Lopez Ullod Carlos Maria
- Vericat Alemany Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49129 , F 85, S 8, H B 608777, I/A 1 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-08
Apoderado Solidario
- Lopez Ullod Carlos Maria
Apoderado
- Lopez Ullod Carlos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44978 , F 191, S 8, H M 669779, I/A 18 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Empresa: HOLDING ELEQUANT SL
Apoderado
- Lopez Ullod Carlos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44151 , F 198, S 8, H M 778599, I/A 3 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Apoderado Solidario
- Lopez Ullod Carlos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37577 , F 221, S 8, H M 669779, I/A 14 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-28
Liquidador
REPR.143 RRM
- Lopez Ullod Carlos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46141 , F 214, S 8, H B 501278, I/A 6 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-08
Liquidador
REPR.143 RRM
- Lopez Ullod Carlos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46141 , F 212, S 8, H B 501278, I/A 5 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Grifoll Luis
- Llopis Rivas Regina Maria
- Lopez Ullod Carlos Maria
- Puiggros Figueras David
- Vericat Alemany Carlos
- Vicens Cuyas Maria
Consejero
- Esteban Grifoll Luis
- Llopis Rivas Regina Maria
- Lopez Ullod Carlos Maria
- Vericat Alemany Carlos
- Vicens Cuyas Maria
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46141 , F 212, S 8, H B 501278, I/A 5 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-08
Apoderado
- Lopez Ullod Carlos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37577 , F 215, S 8, H M 669779, I/A 3 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Grifoll Luis
- Llopis Rivas Regina Maria
- Lopez Ullod Carlos Maria
- Puiggros Figueras David
- Vericat Alemany Carlos
- Vicens Cuyas Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45863 , F 150, S 8, H B 501278, I/A 4 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Grifoll Luis
- Llopis Rivas Regina Maria
- Lopez Ullod Carlos Maria
- Vericat Alemany Carlos
- Vicens Cuyas Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45863 , F 150, S 8, H B 501278, I/A 4 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-08
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ ULLOD CARLOS MARIA
Mostramos los datos de LOPEZ ULLOD CARLOS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ULLOD CARLOS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos