GLOBAL HTG MEDIA INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 98
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL HTG MEDIA INVEST SL
CIF B85746758
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Actividades de programación y emisión de televisión
Fecha de Constitución 27/06/2009
Nombres Anteriores
- HOLA TELEVISION GROUP SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GLOBAL HTG MEDIA INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL HTG MEDIA INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gervi Oksana | Apoderado | 10/10/2011 | 07/05/2015 |
Gerwe Peter | Administrador Unico | 26/04/2012 | 07/05/2015 |
Gerwe Peter Eugene | Liquidador | 07/05/2015 | 07/05/2015 |
Moreno Candel Jose Luis | Apoderado | 20/09/2012 | 07/05/2015 |
Moreno Candel Jose Luis | Apoderado | 26/04/2012 | 07/05/2015 |
Rodriguez De Los Rios Ramirez Maria Victoria | Apoderado | 17/09/2009 | 07/05/2015 |
Arms Wick Myron | Consejero Delegado | 08/09/2009 | 26/04/2012 |
Arms Wick Myron | Consejero | 08/09/2009 | 26/04/2012 |
Gayduk Konstantin | Consejero | 23/03/2011 | 26/04/2012 |
Gerwe Peter | Presidente | 08/09/2009 | 26/04/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GLOBAL HTG MEDIA INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27001 , F 97, S 8, H M 486503, I/A 7 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27001 , F 97, S 8, H M 486503, I/A 7 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27001 , F 97, S 8, H M 486503, I/A 7 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27001 , F 97, S 8, H M 486503, I/A 7 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Empresa: HOLA TELEVISION GROUP SL
- GLOBAL HTG MEDIA INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27001 , F 97, S 8, H M 486503, I/A 6 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-28
Empresa: HOLA TELEVISION GROUP SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27001 , F 97, S 8, H M 486503, I/A 6 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-28
Empresa: HOLA TELEVISION GROUP SL
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27001 , F 96, S 8, H M 486503, I/A 5 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28
Empresa: HOLA TELEVISION GROUP SL
Administrador Unico
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27001 , F 96, S 8, H M 486503, I/A 5 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28
Empresa: HOLA TELEVISION GROUP SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27001 , F 96, S 8, H M 486503, I/A 5 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28
Empresa: HOLA TELEVISION GROUP SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27001 , F 96, S 8, H M 486503, I/A 4 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-28