HISPANIA REAL SOCIMI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 30
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HISPANIA REAL SOCIMI SA
CIF A86980802
Capital Social 5000000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/04/2014
Nombres Anteriores
- HISPANIA REAL SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SA
Propietario HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SA
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE HISPANIA REAL SOCIMI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HISPANIA REAL SOCIMI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ajo Garcia Irene | Apoderado Solidario | 04/11/2015 | 17/06/2016 |
Alvaro Rodriguez Pedro Javier | Apoderado Solidario | 10/06/2014 | 17/06/2016 |
Alvaro Rodriguez Pedro Javier | Apoderado Solidario | 20/01/2016 | 17/06/2016 |
Arus Castillo Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 04/06/2014 | 17/06/2016 |
Arus Castillo Francisco Javier | Apoderado | 25/04/2014 | 17/06/2016 |
Arus Castillo Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 04/11/2015 | 17/06/2016 |
Azora Gestion Sociedad Gestora De Instituciones De | Apoderado | 06/05/2014 | 17/06/2016 |
Azora Gestion Sociedad Gestora De Instituciones De | Apoderado | 08/04/2014 | 17/06/2016 |
Azora Gestion Sociedad Gestora De Instituciones De | Apoderado | 06/10/2015 | 17/06/2016 |
Blanco Alonso Rocio | Apoderado Solidario | 10/06/2014 | 17/06/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HISPANIA REAL SOCIMI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32370 , F 16, S 8, H M 577865, I/A 18 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32370 , F 16, S 8, H M 577865, I/A 18 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32370 , F 15, S 8, H M 577865, I/A 17 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32370 , F 13, S 8, H M 577865, I/A 16 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32370 , F 11, S 8, H M 577865, I/A 15 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32370 , F 11, S 8, H M 577865, I/A 14 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 3 Y 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32370 , F 10, S 8, H M 577865, I/A 13 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32370 , F 10, S 8, H M 577865, I/A 12 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-28
- C/ SERRANO 30 2º - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32370 , F 10, S 8, H M 577865, I/A 11 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-28
- REVOCACION PARCIAL DE PODER OTORGADO A D. LUIS MIGUEL FERNANDEZ ESTEBANEZ QUE CONSTA EN LA INSCRIPCION 7&
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32370 , F 10, S 8, H M 577865, I/A 10 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-28