SANCHEZ HERNANDEZ PABLO
Informe ejecutivo de SANCHEZ HERNANDEZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 26
Empresas activas: 24
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SANCHEZ HERNANDEZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STAY BY KRONOS TARRAGONA SL | Apoderado Solidario | 20/08/2024 | |
STAY BY KRONOS CORDOBA SL | Apoderado Solidario | 20/08/2024 | |
STAY BY KRONOS TORREJON SL | Apoderado Solidario | 20/08/2024 | |
STAY BY KRONOS VALENCIA SL | Apoderado Solidario | 20/08/2024 | |
STAY BY KRONOS TARRAGONA SL | Apoderado | 23/08/2022 | |
STAY BY KRONOS TARRAGONA SL | Apoderado | 01/06/2022 | |
VISTANOVA DEVELOPMENTS SL | Apoderado | 12/07/2019 | |
TORREJOLAND DEVELOPMENTS SL | Apoderado | 12/07/2019 | |
COLMELAND DEVELOPMENTS SL | Apoderado | 11/07/2019 | |
PAMPLOLAND DEVELOPMENTS SL | Apoderado | 11/07/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ HERNANDEZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ HERNANDEZ PABLO
Empresa: STAY BY KRONOS VALENCIA SL
Apoderado Solidario
- Moreno-luque Aguirre Beatriz
- Sanchez Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 792395, I/A 11 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Empresa: STAY BY KRONOS TARRAGONA SL
Apoderado Solidario
- Moreno-luque Aguirre Beatriz
- Sanchez Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 754543, I/A 13 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Empresa: STAY BY KRONOS TORREJON SL
Apoderado Solidario
- Moreno-luque Aguirre Beatriz
- Sanchez Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 779597, I/A 9 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Empresa: STAY BY KRONOS CORDOBA SL
Apoderado Solidario
- Moreno-luque Aguirre Beatriz
- Sanchez Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 767310, I/A 11 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Empresa: STAY BY KRONOS TARRAGONA SL
Apoderado
- Garcia Vazquez Rocio
- Gonzalez Marti Adria
- Sanchez Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42662 , F 68, S 8, H M 754543, I/A 8 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-28
Empresa: STAY BY KRONOS TARRAGONA SL
Apoderado
- Garcia Vazquez Rocio
- Gonzalez Marti Adria
- Sanchez Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42662 , F 65, S 8, H M 754543, I/A 5 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Empresa: TORREJOLAND DEVELOPMENTS SL
Apoderado
- Alcolado Durango David
- Labied Majda
- Martinez Noriega Campuzano Angel
- Rodriguez - Bailon Fernandez Carlos
- Sanchez Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38987 , F 75, S 8, H M 647134, I/A 13 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-28
Empresa: VISTANOVA DEVELOPMENTS SL
Apoderado
- Alcolado Durango David
- Labied Majda
- Martinez Noriega Campuzano Angel
- Rodriguez - Bailon Fernandez Carlos
- Sanchez Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36252 , F 150, S 8, H M 615939, I/A 17 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-28
Empresa: JULFARCHI SL
Apoderado
- Alcolado Durango David
- Labied Majda
- Martinez Noriega Campuzano Angel
- Rodriguez - Bailon Fernandez Carlos
- Sanchez Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38116 , F 163, S 8, H M 657828, I/A 12 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-28
Empresa: COLMELAND DEVELOPMENTS SL
Apoderado
- Alcolado Durango David
- Labied Majda
- Martinez Noriega Campuzano Angel
- Rodriguez - Bailon Fernandez Carlos
- Sanchez Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39294 , F 180, S 8, H M 646476, I/A 13 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-28
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ HERNANDEZ PABLO
Mostramos los datos de SANCHEZ HERNANDEZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ HERNANDEZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos