HISPALEY PROTECCION DE DATOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Rafael Alberti, 30
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social HISPALEY PROTECCION DE DATOS SL
CIF B84390723
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 10/06/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HISPALEY PROTECCION DE DATOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HISPALEY PROTECCION DE DATOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Novalvos Gutierrez Julian | Liquidador | 02/09/2010 | 02/09/2011 |
Novalvos Gutierrez Julian | Administrador Unico | 20/04/2010 | 02/09/2010 |
Gabarron Comas Andres | Administrador Unico | 20/04/2010 |
ACTOS BORME DE HISPALEY PROTECCION DE DATOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21569 , F 180, S 8, H M 383788, I/A 4 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21569 , F 180, S 8, H M 383788, I/A 4 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21569 , F 180, S 8, H M 383788, I/A 3 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21569 , F 180, S 8, H M 383788, I/A 3 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21569 , F 180, S 8, H M 383788, I/A 3 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21569 , F 179, S 8, H M 383788, I/A 2 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21569 , F 179, S 8, H M 383788, I/A 2 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-196-28