NOVALVOS GUTIERREZ JULIAN
Informe ejecutivo de NOVALVOS GUTIERREZ JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOVALVOS GUTIERREZ JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HISPALEY SL | Administrador Unico | 10/09/2010 |
VINCULACIONES DE NOVALVOS GUTIERREZ JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOVALVOS GUTIERREZ JULIAN
Empresa: ASESORIA LH SL
Liquidador
- Novalvos Gutierrez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6490 , F 136, S 8, H M 105709, I/A 4 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-28
Empresa: ASESORIA LH SL
Administrador Unico
- Novalvos Gutierrez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6490 , F 136, S 8, H M 105709, I/A 4 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-28
Empresa: HISPALEY SL
Administrador Unico
- Novalvos Gutierrez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28076 , F 147, S 8, H M 505939, I/A 1 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-28
Empresa: HISPALEY PROTECCION DE DATOS SL
Liquidador
- Novalvos Gutierrez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21569 , F 180, S 8, H M 383788, I/A 3 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
Empresa: HISPALEY PROTECCION DE DATOS SL
Administrador Unico
- Novalvos Gutierrez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21569 , F 180, S 8, H M 383788, I/A 3 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
Empresa: HISPALEY PROTECCION DE DATOS SL
Administrador Unico
- Novalvos Gutierrez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21569 , F 179, S 8, H M 383788, I/A 2 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-28
Empresa: ASESORIA LH SL
Administrador Unico
- Novalvos Gutierrez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6490 , F 136, S 8, H M 105709, I/A 3 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-28
Información de NOVALVOS GUTIERREZ JULIAN
Mostramos los datos de NOVALVOS GUTIERREZ JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOVALVOS GUTIERREZ JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos