HINSDALE INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mendez Nuñez, 17
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social HINSDALE INVEST SL
CIF B87357455
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 12/08/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HINSDALE INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HINSDALE INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Polanco Gomez Oscar | Administrador Solidario | 08/08/2017 | 31/03/2022 |
Lopez Polanco Jaime | Administrador Solidario | 08/08/2017 | 31/03/2022 |
Lopez Polanco Jaime | Liquidador Solidario | 31/03/2022 | 31/03/2022 |
Polanco Gomez Oscar | Liquidador Solidario | 31/03/2022 | 31/03/2022 |
Perez Aruana Borja Jesus | Administrador Unico | 07/10/2015 | 08/08/2017 |
Garrigues Calderon Belen | Representante | 11/09/2015 | 07/10/2015 |
TMF SOCIEDAD DE DIRECCION SL | Administrador Unico | 11/09/2015 | 07/10/2015 |
ACTOS BORME DE HINSDALE INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33823 , F 172, S 8, H M 608685, I/A 6 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33823 , F 172, S 8, H M 608685, I/A 6 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33823 , F 172, S 8, H M 608685, I/A 6 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33823 , F 172, S 8, H M 608685, I/A 6 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
- C/ MENDEZ NUÑEZ 17 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33823 , F 172, S 8, H M 608685, I/A 5 (29/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33823 , F 171, S 8, H M 608685, I/A 4 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
- Servicios de hostelería y restauración a través de la explotación y gestión de restaurantes, cafeterías y bares por cuenta propia, ya sea por medio de franquicias o por cualquier otro sistema admitido en derecho. Servicios de catering para colectivos y eventos La elaboración, producción, distribució
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33823 , F 171, S 8, H M 608685, I/A 3 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33823 , F 171, S 8, H M 608685, I/A 3 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33823 , F 171, S 8, H M 608685, I/A 3 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33823 , F 171, S 8, H M 608685, I/A 3 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-28