LOPEZ POLANCO JAIME
Informe ejecutivo de LOPEZ POLANCO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE LOPEZ POLANCO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ POLANCO JAIME
Empresa: RUCANDIO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Lopez Polanco Jaime
- Polanco Moreno Ignacio
- Polanco Moreno Manuel
- Polanco Moreno Maria Jesus
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 15095, I/A 77 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Empresa: HINSDALE INVEST SL
Liquidador Solidario
- Lopez Polanco Jaime
- Polanco Gomez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33823 , F 172, S 8, H M 608685, I/A 6 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Empresa: HINSDALE INVEST SL
Administrador Solidario
- De Polanco Gomez Oscar
- Lopez Polanco Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33823 , F 172, S 8, H M 608685, I/A 6 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Empresa: RUCANDIO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Lopez Polanco Jaime
- Polanco Moreno Ignacio
- Polanco Moreno Manuel
- Polanco Moreno Maria Jesus
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36324 , F 190, S 8, H M 15095, I/A 68 (04/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-28
Empresa: HINSDALE INVEST SL
Administrador Solidario
- De Polanco Gomez Oscar
- Lopez Polanco Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33823 , F 171, S 8, H M 608685, I/A 3 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-28
Empresa: RUCANDIO SA
Consejero
- Lopez Polanco Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14375 , F 223, S 8, H M 15095, I/A 58 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-28
Información de LOPEZ POLANCO JAIME
Mostramos los datos de LOPEZ POLANCO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ POLANCO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos