HILLFAST IBERICA SA - EXTINGUIDA
Municipio Lliçà de Vall
Provincia Barcelona
Razón Social HILLFAST IBERICA SA
CIF A58232596
Actividad Fabricación de envases y embalajes de plástico
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HILLFAST IBERICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HILLFAST IBERICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranda Morejudo Sergio | Administrador Concursal | 31/01/2012 | 30/04/2015 |
Chamorro Malagon Raul | Administrador Concursal | 31/01/2012 | 30/04/2015 |
Garcia Vera Emiliano | Apoderado | 21/04/2010 | 30/04/2015 |
Marce Surroca Meritxell | Apoderado | 27/03/2009 | 30/04/2015 |
Ricard Antonijoan Pintor | Apoderado | 21/04/2010 | 30/04/2015 |
Seijo Gil Tamara | Administrador Concursal | 31/01/2012 | 30/04/2015 |
Antonijoan Roca Josep Maria | Administrador Unico | 14/04/2010 | 31/01/2012 |
Garcia Vera Emiliano | Consejero | 14/04/2010 | |
Ramis Arcalis Joan | Secretario | 14/04/2010 | |
Ramis Arcalis Joan | Consejero | 14/04/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HILLFAST IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41820 , F 154, S 8, H B 10899, I/A 57 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 474/2010, AUTO FIRME DE FECHA 27/02/2015, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41820 , F 154, S 8, H B 10899, I/A 57 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41820 , F 154, S 8, H B 10899, I/A 57 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 474/2010, AUTO FIRME DE FECHA 11/01/2013, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41820 , F 154, S 8, H B 10899, I/A 56 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41820 , F 151, S 8, H B 10899, I/A 55 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 474/2010, AUTOS FIRMES DE FECHAS 09/09/2010 Y 27/06/11, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41820 , F 151, S 8, H B 10899, I/A 55 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41820 , F 151, S 8, H B 10899, I/A 55 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08
Administrador Concursal
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41820 , F 151, S 8, H B 10899, I/A 55 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41820 , F 151, S 8, H B 10899, I/A 54 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-08