RICARD ANTONIJOAN PINTOR
Informe ejecutivo de RICARD ANTONIJOAN PINTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RICARD ANTONIJOAN PINTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABSIDES GEOMETRICOS SL | Administrador Unico | 21/05/2012 | 30/11/2022 |
HILLFAST IBERICA SA | Apoderado | 21/04/2010 | 30/04/2015 |
HILLFAST IBERICA SA | Presidente | 14/04/2010 | |
HILLFAST IBERICA SA | Consejero | 14/04/2010 | |
HILLFAST IBERICA SA | Consejero Delegado | 14/04/2010 |
VINCULACIONES DE RICARD ANTONIJOAN PINTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICARD ANTONIJOAN PINTOR
Empresa: ABSIDES GEOMETRICOS SL
Administrador Unico
- Ricard Antonijoan Pintor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40367 , F 39, S 8, H B 365520, I/A 4 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Empresa: ABSIDES GEOMETRICOS SL
Administrador Unico
- Ricard Antonijoan Pintor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40367 , F 39, S 8, H B 365520, I/A 3 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-08
Empresa: HILLFAST IBERICA SA
Apoderado
- Ricard Antonijoan Pintor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40194 , F 208, S 8, H B 10899, I/A 53 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-08
Empresa: HILLFAST IBERICA SA
Consejero Delegado
- Ricard Antonijoan Pintor
Consejero
- Garcia Vera Emiliano
- Ramis Arcalis Joan
- Ricard Antonijoan Pintor
Presidente
- Ricard Antonijoan Pintor
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40194 , F 204, S 8, H B 10899, I/A 52 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
Información de RICARD ANTONIJOAN PINTOR
Mostramos los datos de RICARD ANTONIJOAN PINTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICARD ANTONIJOAN PINTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos