HILADOS BELMONTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SANTO TOMAS 2 ENTLO - LOCAL NUMERO 5
Municipio Crevillent
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social HILADOS BELMONTE SL
CIF B03099413
Capital Social 1031917.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- HILADOS BELMONTE SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HILADOS BELMONTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HILADOS BELMONTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Belmonte Belmonte Juan Antonio | Consejero | 13/05/2014 | 03/01/2023 |
Belmonte Belmonte Juan Antonio | Presidente | 13/05/2014 | 03/01/2023 |
Belmonte Garcia Ana | Consejero | 13/05/2014 | 03/01/2023 |
Belmonte Garcia Jose Luis | Consejero | 13/05/2014 | 03/01/2023 |
Belmonte Garcia Jose Luis | Consejero Delegado | 13/05/2014 | 03/01/2023 |
Belmonte Garcia Jose Luis | Liquidador | 03/01/2023 | 03/01/2023 |
Garcia Navarro Julia | Consejero | 13/05/2014 | 03/01/2023 |
Garcia Navarro Julia | Secretario | 13/05/2014 | 03/01/2023 |
Belmonte Belmonte Juan Antonio | Consejero Delegado | 11/10/2012 | 13/05/2014 |
Belmonte Belmonte Juan Antonio | Presidente | 11/10/2012 | 13/05/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HILADOS BELMONTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 128, S 8, H A 9930, I/A 13 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 128, S 8, H A 9930, I/A 13 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 128, S 8, H A 9930, I/A 13 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-03
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 128, S 8, H A 9930, I/A 13 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-03
Capital Anterior: | 171.886,00 | Euros |
Aumento de capital: | 860.031,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.031.917,00 | Euros |
Porcentaje: | 500,35 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 128, S 8, H A 9930, I/A 12 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-03
Empresa: HILADOS BELMONTE SA
- El arrendamiento de bienes inmuebles y la promoción y construcción de los mismos con el objeto de arrendarlos. La actividad de sociedad Holding respecto de otras sociedades, en concreto, la participación en otras sociedades y el ejercicio de los derechos que le corresponda como consecuencia de su pa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 127, S 8, H A 9930, I/A 11 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-03
Empresa: HILADOS BELMONTE SA
- C/ SANTO TOMAS 2 ENTLO - LOCAL NUMERO 5 (CREVILLENT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 127, S 8, H A 9930, I/A 11 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-03
Empresa: HILADOS BELMONTE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 127, S 8, H A 9930, I/A 11 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-03
Empresa: HILADOS BELMONTE SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 127, S 8, H A 9930, I/A 11 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-03
Empresa: HILADOS BELMONTE SA
- Denominación y forma adoptada: HILADOS BELMONTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 127, S 8, H A 9930, I/A 11 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-03