HIJOS DE MIGUEL GARCIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Granollers
Provincia Barcelona
Razón Social HIJOS DE MIGUEL GARCIA SL
CIF B08574147
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garcia Pozo Juan Miguel
VINCULACIONES DE HIJOS DE MIGUEL GARCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIJOS DE MIGUEL GARCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Crespo Guijarro Marta | Administrador Concursal | 02/02/2012 | 12/03/2013 |
Garcia Pozo Juan Miguel | Apoderado | 27/01/2009 | 12/03/2013 |
Garcia Pozo Juan Miguel | Administrador Unico | 06/08/2010 | 12/03/2013 |
Pozo Serrano Maria Isabel | Apoderado | 06/08/2010 | 12/03/2013 |
Pozo Serrano Maria Isabel | Administrador | 06/08/2010 | |
Garcia Requena Miguel | Administrador | 27/01/2009 |
ACTOS BORME DE HIJOS DE MIGUEL GARCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22661 , F 124, S 8, H B 40659, I/A 17 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 647/2011, AUTO FIRME DE FECHA 06/02/2013, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22661 , F 124, S 8, H B 40659, I/A 17 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22661 , F 124, S 8, H B 40659, I/A 17 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 647/2011, AUTO FIRME DE FECHA 21/10/2011, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22661 , F 122, S 8, H B 40659, I/A 16 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22661 , F 122, S 8, H B 40659, I/A 16 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22661 , F 122, S 8, H B 40659, I/A 15 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-158-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22661 , F 121, S 8, H B 40659, I/A 14 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-158-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22661 , F 121, S 8, H B 40659, I/A 14 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-158-08