GARCIA REQUENA MIGUEL
Informe ejecutivo de GARCIA REQUENA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA REQUENA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GASAL 2009 VALENCIA SL | Socio Unico | 12/03/2010 | 10/01/2024 |
GASAL 2009 VALENCIA SL | Administrador Unico | 12/03/2010 | 10/01/2024 |
GASAL 2009 VALENCIA SL | Liquidador Unico | 10/01/2024 | 10/01/2024 |
HIJOS DE MIGUEL GARCIA SL | Administrador | 27/01/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA REQUENA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA REQUENA MIGUEL
Empresa: GASAL 2009 VALENCIA SL
Liquidador Unico
- Garcia Requena Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9083, L 6367, F 109, S 8, H V 135549, I/A 3 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-46
Empresa: GASAL 2009 VALENCIA SL
Administrador Unico
- Garcia Requena Miguel
Liquidador Unico
- Garcia Requena Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9083, L 6367, F 109, S 8, H V 135549, I/A 3 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-46
Empresa: GASAL 2009 VALENCIA SL
Administrador Unico
- Garcia Requena Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9083, L 6367, F 109, S 8, H V 135549, I/A 2 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-46
Empresa: GASAL 2009 VALENCIA SL
Nuevo Socio Único
- Garcia Requena Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9083, L 6367, F 109, S 8, H V 135549, I/A 2 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-46
Empresa: HIJOS DE MIGUEL GARCIA SL
Administrador
- Garcia Requena Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22661 , F 121, S 8, H B 40659, I/A 12 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-08
Información de GARCIA REQUENA MIGUEL
Mostramos los datos de GARCIA REQUENA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA REQUENA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos