HIJOS DE FRANCISCO MANZANO SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Municipio Beniel
Provincia Murcia
Razón Social HIJOS DE FRANCISCO MANZANO SL
CIF B30550453
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE HIJOS DE FRANCISCO MANZANO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIJOS DE FRANCISCO MANZANO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Jose Manzano Canovas | Administrador Mancomunado | 18/05/2011 | 27/05/2014 |
Pablo Manzano Lopez | Administrador Mancomunado | 14/10/2013 | 27/05/2014 |
Pablo Antonio Manzano Canovas | Administrador Mancomunado | 18/05/2011 | 14/10/2013 |
Francisco Manzano Aldeguer | Administrador Solidario | 18/05/2011 | |
Pablo Antonio Manzano Canovas | Administrador Solidario | 18/05/2011 |
ACTOS BORME DE HIJOS DE FRANCISCO MANZANO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 159, S 8, H MU 24041, I/A a (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 164, S 8, H MU 24041, I/A 6 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 164, S 8, H MU 24041, I/A 5 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 164, S 8, H MU 24041, I/A 5 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-218-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 164, S 8, H MU 24041, I/A 4 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 164, S 8, H MU 24041, I/A 4 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 164, S 8, H MU 24041, I/A 4 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-168-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-30