FRANCISCO JOSE MANZANO CANOVAS
Informe ejecutivo de FRANCISCO JOSE MANZANO CANOVAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FRANCISCO JOSE MANZANO CANOVAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROMAJARDIN SA | Secretario | 23/10/2012 | 28/07/2014 |
ROMAJARDIN SA | Consejero Delegado Mancomunado | 23/10/2012 | 28/07/2014 |
ROMAJARDIN SA | Consejero | 23/10/2012 | 28/07/2014 |
HIJOS DE FRANCISCO MANZANO SL | Administrador Mancomunado | 18/05/2011 | 27/05/2014 |
ROMAJARDIN SA | Secretario | 16/01/2009 | 23/10/2012 |
ROMAJARDIN SA | Consejero | 16/01/2009 | 23/10/2012 |
ROMAJARDIN SA | Consejero Delegado Mancomunado | 16/01/2009 | 23/10/2012 |
SOLIDO Y GAS SL | Liquidador Solidario | 28/10/2010 | 28/10/2010 |
SOLIDO Y GAS SL | Administrador Solidario | 28/10/2010 | |
ACEITES MANZANO SA | Apoderado | 08/11/2001 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO JOSE MANZANO CANOVAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO JOSE MANZANO CANOVAS
Empresa: ROMAJARDIN SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Francisco Jose Manzano Canovas
Consejero
- Francisco Jose Manzano Canovas
- Pablo Manzano Lopez
Secretario
- Francisco Jose Manzano Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 313 , F 23, S 8, H MU 6169, I/A 12 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-30
Empresa: HIJOS DE FRANCISCO MANZANO SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Jose Manzano Canovas
- Pablo Manzano Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 164, S 8, H MU 24041, I/A 6 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-30
Empresa: ROMAJARDIN SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Francisco Jose Manzano Canovas
- Pablo Antonio Manzano Canovas
Consejero
- Francisco Jose Manzano Canovas
- Josefa Canovas Pujante
- Pablo Antonio Manzano Canovas
Presidente
Secretario
- Francisco Jose Manzano Canovas
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 313 , F 22, S 8, H MU 6169, I/A 10 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-30
Empresa: ROMAJARDIN SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Francisco Jose Manzano Canovas
- Pablo Antonio Manzano Canovas
Consejero
- Francisco Jose Manzano Canovas
- Francisco Manzano Aldeguer
- Josefa Canovas Pujante
- Pablo Antonio Manzano Canovas
Presidente
Secretario
- Francisco Jose Manzano Canovas
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 313 , F 22, S 8, H MU 6169, I/A 10 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-30
Empresa: HIJOS DE FRANCISCO MANZANO SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Jose Manzano Canovas
- Pablo Antonio Manzano Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 164, S 8, H MU 24041, I/A 4 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-30
Empresa: ACEITES MANZANO SA
Apoderado
- Francisco Jose Manzano Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 138, S 8, H MU 5676, I/A 13 (08/11/2001)
CVE: BORME-A-2010-229-30
Empresa: SOLIDO Y GAS SL
Liquidador Solidario
- Francisco Jose Manzano Canovas
- Pablo Antonio Manzano Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2015 , F 58, S 8, H MU 43065, I/A 3 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-30
Empresa: SOLIDO Y GAS SL
Administrador Solidario
- Francisco Jose Manzano Canovas
- Pablo Antonio Manzano Canovas
Liquidador Solidario
- Francisco Jose Manzano Canovas
- Pablo Antonio Manzano Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2015 , F 58, S 8, H MU 43065, I/A 3 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-30
Empresa: ROMAJARDIN SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Francisco Jose Manzano Canovas
- Pablo Antonio Manzano Canovas
Consejero
- Francisco Jose Manzano Canovas
- Francisco Manzano Aldeguer
- Josefa Canovas Pujante
- Pablo Antonio Manzano Canovas
Presidente
Secretario
- Francisco Jose Manzano Canovas
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 313 , F 22, S 8, H MU 6169, I/A 9 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-30
Empresa: ROMAJARDIN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Francisco Jose Manzano Canovas
- Francisco Manzano Aldeguer
- Josefa Canovas Pujante
- Pablo Antonio Manzano Canovas
Presidente
Secretario
- Francisco Jose Manzano Canovas
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 313 , F 22, S 8, H MU 6169, I/A 9 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-30
Información de FRANCISCO JOSE MANZANO CANOVAS
Mostramos los datos de FRANCISCO JOSE MANZANO CANOVAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO JOSE MANZANO CANOVAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos