HIDRAULICA MAJORERA SA - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social HIDRAULICA MAJORERA SA
CIF A38389763
Capital Social 206744.0 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Diaz Castellano Pedro Norberto
Auditor NORBERTO GARCIA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE HIDRAULICA MAJORERA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIDRAULICA MAJORERA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Alvarado Chaxiraxi | Consejero Delegado Solidario | 01/06/2010 | 13/05/2013 |
Diaz Alvarado Chaxiraxi | Vicepresidente | 01/06/2010 | 13/05/2013 |
Diaz Alvarado Chaxiraxi | Consejero | 01/06/2010 | 13/05/2013 |
Diaz Castellano Pedro Norberto | Consejero Delegado Solidario | 01/06/2010 | 13/05/2013 |
Diaz Castellano Pedro Norberto | Presidente | 01/06/2010 | 13/05/2013 |
Diaz Castellano Pedro Norberto | Consejero | 01/06/2010 | 13/05/2013 |
Etayo Fernandez Rafael Ramon | Consejero | 01/06/2010 | 13/05/2013 |
NORBERTO GARCIA AUDITORES SL | Auditor | 08/01/2009 | 13/05/2013 |
Rodriguez Jimenez Agapito | Secretario | 01/06/2010 | 13/05/2013 |
Rodriguez Jimenez Agapito | Consejero | 01/06/2010 | 13/05/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HIDRAULICA MAJORERA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 14, S 8, H TF 10992, I/A 13 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 14, S 8, H TF 10992, I/A 13 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-38
Capital Anterior: | 480.800,00 | Euros |
Disminución de capital | 274.056,00 | Euros |
Capital Actual: | 206.744,00 | Euros |
Porcentaje: | 57,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 14, S 8, H TF 10992, I/A 12 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-38
- La inscripción 3&, se rectifica habiéndose omitido en el capital desembolsado una reservas indisponibles de 4,16 E
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 131, S 8, H TF 10992, I/A 11 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-225-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 131, S 8, H TF 10992, I/A 10 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-38
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 131, S 8, H TF 10992, I/A 10 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-38
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 131, S 8, H TF 10992, I/A 10 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-183-38