DIAZ ALVARADO CHAXIRAXI
Informe ejecutivo de DIAZ ALVARADO CHAXIRAXI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DIAZ ALVARADO CHAXIRAXI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRODITEC GESTION SL | Administrador Mancomunado | 29/01/2016 | 01/08/2022 |
HIDRAULICA TINERFEÑA SL | Apoderado | 10/09/2019 | 13/05/2020 |
HIDRAULICA TINERFEÑA SL | Apoderado Mancomunado | 24/07/2018 | 10/09/2019 |
PROMOCIONES NORDI SL | Administrador Unico | 03/10/2012 | 31/08/2018 |
HIDRAULICA TINERFEÑA SL | Apoderado | 05/04/2016 | 18/05/2018 |
HIDRAULICA TINERFEÑA SL | Apoderado | 27/11/2012 | 18/05/2018 |
HIDRAULICA MAJORERA SA | Consejero Delegado Solidario | 01/06/2010 | 13/05/2013 |
HIDRAULICA MAJORERA SA | Vicepresidente | 01/06/2010 | 13/05/2013 |
HIDRAULICA MAJORERA SA | Consejero | 01/06/2010 | 13/05/2013 |
HIDRAULICA TINERFEÑA SL | Consejero Delegado Solidario | 28/05/2010 | 27/11/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DIAZ ALVARADO CHAXIRAXI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ ALVARADO CHAXIRAXI
Empresa: BRODITEC GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Alvarado Chaxiraxi
- Diaz Alvarado Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3423 , F 21, S 8, H TF 56561, I/A 3 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-38
Empresa: HIDRAULICA TINERFEÑA SL
Apoderado
- Diaz Alvarado Chaxiraxi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3565 , F 193, S 8, H TF 5580, I/A 52 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-38
Empresa: HIDRAULICA TINERFEÑA SL
Apoderado
- Diaz Alvarado Chaxiraxi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3565 , F 190, S 8, H TF 5580, I/A 46 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-38
Empresa: HIDRAULICA TINERFEÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Diaz Alvarado Chaxiraxi
- Peña Perez Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3565 , F 190, S 8, H TF 5580, I/A 47 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-38
Empresa: PROMOCIONES NORDI SL
Administrador Unico
- Diaz Alvarado Chaxiraxi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1932 , F 28, S 8, H TF 6767, I/A 10 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-38
Empresa: HIDRAULICA TINERFEÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Diaz Alvarado Chaxiraxi
- Peña Perez Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 44, S 8, H TF 5580, I/A 43 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-38
Empresa: HIDRAULICA TINERFEÑA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 43, S 8, H TF 5580, I/A 41 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-38
Empresa: HIDRAULICA TINERFEÑA SL
Apoderado
- Diaz Alvarado Chaxiraxi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 41, S 8, H TF 5580, I/A 37 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-38
Empresa: BRODITEC GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Alvarado Chaxiraxi
- Diaz Alvarado Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3423 , F 21, S 8, H TF 56561, I/A 1 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-38
Empresa: HIDRAULICA TINERFEÑA SL
Apoderado
- Diaz Alvarado Chaxiraxi
- Rodriguez Jimenez Agapito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 39, S 8, H TF 5580, I/A 33 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-38
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ ALVARADO CHAXIRAXI
Mostramos los datos de DIAZ ALVARADO CHAXIRAXI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ ALVARADO CHAXIRAXI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos