HEWICOON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Amsterdam, 3
Código Postal 07400
Municipio Alcúdia
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social HEWICOON SL
CIF B07597560
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Propietario DIAMOND RESORTS (EUROPE) LIMITED
VINCULACIONES DE HEWICOON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HEWICOON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Garcia Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 19/12/2012 | |
Bentley Charles Alan | Administrador Unico | 04/11/2011 | 19/12/2012 |
Coquillat Colombas Daniel | Apoderado | 04/11/2011 | 19/12/2012 |
DIAMOND RESORTS (EUROPE) LIMITED | Socio Unico | 05/07/2012 | 19/12/2012 |
DIAMOND RESORTS (EUROPE) LIMITED | Socio único | 19/12/2012 | |
Dobson Bernard Patrick | Apoderado Mancomunado | 19/12/2012 | |
Dobson Bernard Patrick | Apoderado | 19/12/2012 | |
Geoffrey Ian Bruce | Apoderado | 19/12/2012 | |
Molero Dominguez Francisca | Apoderado | 19/12/2012 | |
Bentley Charles Alan | Administrador Solidario | 04/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HEWICOON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2093 , F 206, S 8, H PM 8220, I/A 38 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2093 , F 206, S 8, H PM 8220, I/A 38 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2093 , F 206, S 8, H PM 8220, I/A 38 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-07
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2093 , F 206, S 8, H PM 8220, I/A 38 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-07
- Expedida certificación prevista en el artículo 64 de la Ley3/2009 de 3 de Abril de M.E., a los efectos de la inscripción de la fusión por absorción en el R. de Sociedades de Londres, y extendida nota al margen de la última inscripción cerrando provisionalmente la Hoja Registral durante 6 meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2093 , F 206, S 8, H PM 8220, I/A Nota M (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-07
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2093 , F 206, S 8, H PM 8220, I/A 37 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2093 , F 205, S 8, H PM 8220, I/A 36 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2093 , F 205, S 8, H PM 8220, I/A 35 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2093 , F 205, S 8, H PM 8220, I/A 35 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2093 , F 205, S 8, H PM 8220, I/A 35 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-07