ALVAREZ GARCIA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ALVAREZ GARCIA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 31
Empresas inactivas: 19
CARGOS DE ALVAREZ GARCIA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DE GIJON SCOOP ASTURIANA DE CREDITO | Mie.Cons.Rec | 17/11/2023 | |
VILLA THERESA SOPHIE SL | Apoderado Solidario | 27/10/2023 | |
ERIDDES INFORMATICA INDUSTRIAL SL | Secretario No Consejero | 07/04/2022 | |
ALVAREZ ABOGADOS SOLICITORS SL | Administrador Solidario | 20/10/2021 | |
TECKEL GESTORA SL | Apoderado | 13/11/2020 | |
ENERGY FUEL ASTURIAS SL | Auditor | 16/12/2016 | |
ALVAREZ&ASOCIADOS GABINETE SLL | Administrador Unico | 21/04/2016 | |
ALMACENES DELCA SA | Auditor | 23/11/2015 | |
INDUSTRIAL GIJONESA SA | Auditor | 07/10/2014 | |
INDUSLA SA | Auditor | 14/08/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALVAREZ GARCIA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ GARCIA MIGUEL ANGEL
Empresa: DENTAL IBERICA 2008 SL
Auditor Suplente
Auditor
- Alvarez Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3693 , F 188, S 8, H AS 37983, I/A 10 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-33
Empresa: ALMACENES DELCA SA
Auditor Suplente
Auditor
- Alvarez Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 146, S 8, H AS 2244, I/A 49 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-33
Mie.Cons.Rec
- Alvarez Garcia Miguel Angel
- Santos Fernandez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4122 , F 146, S 8, H AS 262, I/A 106 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-33
Empresa: VILLA THERESA SOPHIE SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Garcia Miguel Angel
- Guberan-tritschler Susanne Annette
- Ortiz Sanchez Maria Carmen
- Tritschler Theresa Sophie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6412, L 5320, F 25, S 8, H MA177428, I/A 2 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-29
Empresa: ERIDDES INFORMATICA INDUSTRIAL SL
Apoderado
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Alvarez Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4671, L 3579, F 56, S 8, H MA102312, I/A 7 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-29
Empresa: DENTAL IBERICA 2008 SL
Auditor Suplente
Auditor
- Alvarez Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3693 , F 187, S 8, H AS 37983, I/A 7 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-33
Empresa: ALVAREZ ABOGADOS SOLICITORS SL
Administrador Solidario
- Alvarez Garcia Miguel Angel
- Ortiz Sanchez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6080, L 4987, F 37, S 8, H MA163351, I/A 1 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-29
Empresa: INSTACAL ASTUR SL
Administrador Unico
- Alvarez Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 71, S 8, H AS 46421, I/A 3 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-33
Empresa: SCHENKER LOGISTICS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Garcia Miguel Angel
- Alvarez Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47641 , F 44, S 8, H B 71727, I/A 247 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-08
Empresa: SCHENKER LOGISTICS SA
Consejero
- Alvarez Garcia Miguel Angel
Secretario
- Alvarez Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47641 , F 41, S 8, H B 71727, I/A 244 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-08
VER MAS ACTOS
Información de ALVAREZ GARCIA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ALVAREZ GARCIA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ GARCIA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos