HERRAMIENTAS DE CORTE GLG SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Malvasia, 24
Código Postal 08758
Municipio Cervelló
Provincia Barcelona
Razón Social HERRAMIENTAS DE CORTE GLG SL
CIF B08190266
Capital Social 748257.45 Euros
Actividad Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garcia Rovira Jose
VINCULACIONES DE HERRAMIENTAS DE CORTE GLG SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HERRAMIENTAS DE CORTE GLG SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Rovira Jose | Administrador Unico | 24/11/2010 | 11/05/2011 |
Gallen Gual Eudaldo | Administrador Mancomunado | 15/05/2009 | 24/11/2010 |
Gallen Gual Eudaldo | Apoderado | 24/11/2010 | |
Garcia Brumos Joaquin | Apoderado | 24/11/2010 | |
Garcia Rovira Jose | Administrador Mancomunado | 15/05/2009 | 24/11/2010 |
Arnau Gimenez Carlos Alberto | Administrador Mancomunado | 15/05/2009 | 11/10/2010 |
Gallen Gual Eudald | Administrador Mancomunado | 15/05/2009 |
ACTOS BORME DE HERRAMIENTAS DE CORTE GLG SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30696 , F 65, S 8, H B 173463, I/A 16 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-08
- CESION GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD "INDUSTRIAL G.L.G. DE SIERRAS, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30696 , F 65, S 8, H B 173463, I/A 16 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-08
- PROYECTO CESION GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOS DEPOSITADO EL 1/02/11,BAJO NUMERO 21,SIENDO LA CEDENTE LA SOCIEDAD "HERRAMIENTAS DE CORTE GLG,SL" Y LA CESIONARIA, LA SOCIEDAD "INDUSTRIAL GLG DE SIERRAS,SL" (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30696 , F 65, S 8, H B 173463, I/A 15 N (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30696 , F 64, S 8, H B 173463, I/A 15 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-08
Administrador Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30696 , F 64, S 8, H B 173463, I/A 15 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30696 , F 64, S 8, H B 173463, I/A 14 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-08
Capital Anterior: | 348.585,80 | Euros |
Aumento de capital: | 399.671,65 | Euros |
Capital Actual: | 748.257,45 | Euros |
Porcentaje: | 114,66 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30696 , F 63, S 8, H B 173463, I/A 13 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08