GARCIA ROVIRA JOSE
Informe ejecutivo de GARCIA ROVIRA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA ROVIRA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL G.L.G. DE SIERRAS SL | Administrador Unico | 29/11/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA ROVIRA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ROVIRA JOSE
Empresa: SAMBLADE SL
Liquidador
- Garcia Rovira Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33319 , F 42, S 8, H B 229599, I/A 3 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-08
Empresa: SAMBLADE SL
Administrador Mancomunado
- Gallen Gual Eudald
- Garcia Rovira Jose
Liquidador
- Garcia Rovira Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33319 , F 42, S 8, H B 229599, I/A 3 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-08
Empresa: HERRAMIENTAS DE CORTE GLG SL
Administrador Unico
- Garcia Rovira Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30696 , F 64, S 8, H B 173463, I/A 15 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-08
Empresa: HERRAMIENTAS DE CORTE GLG SL
Administrador Mancomunado
- Gallen Gual Eudaldo
- Garcia Rovira Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30696 , F 64, S 8, H B 173463, I/A 15 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-08
Empresa: HERRAMIENTA G.L.G. DE GARCIA & C. SL
Administrador Unico
- Garcia Rovira Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42223 , F 162, S 8, H B 404706, I/A 1 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-08
Empresa: HERRAMIENTAS DE CORTE GLG SL
Administrador Mancomunado
- Arnau Gimenez Carlos Alberto
- Gallen Gual Eudaldo
- Garcia Rovira Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30696 , F 63, S 8, H B 173463, I/A 12 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-08
Empresa: HERRAMIENTAS DE CORTE GLG SL
Administrador Mancomunado
- Gallen Gual Eudald
- Garcia Rovira Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30696 , F 63, S 8, H B 173463, I/A 12 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-08
Empresa: TALLERES MEGAROV SL
Liquidador
- Garcia Rovira Jose
- Garcia Valle Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33288 , F 110, S 8, H B 228687, I/A 3 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-08
Empresa: TALLERES MEGAROV SL
Administrador
- Garcia Rovira Jose
- Garcia Valle Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33288 , F 110, S 8, H B 228687, I/A 3 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-08
Información de GARCIA ROVIRA JOSE
Mostramos los datos de GARCIA ROVIRA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ROVIRA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos