HERMANOS BRAVO CARDENAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maiquez, 18
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HERMANOS BRAVO CARDENAL SL
CIF B83209528
Capital Social 360110.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HERMANOS BRAVO CARDENAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HERMANOS BRAVO CARDENAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bravo Cardenal Jose Antonio | Liquidador | 25/07/2014 | 27/10/2015 |
Bravo Cardenal Jose Antonio | Administrador Unico | 02/12/2011 | 25/07/2014 |
Bravo Cardenal Alfredo | Secretario | 02/12/2011 | |
Bravo Cardenal Alfredo | Consejero Delegado Mancomunado | 02/12/2011 | |
Bravo Cardenal Alfredo | Consejero | 02/12/2011 | |
Bravo Cardenal Eliseo | Consejero Delegado Mancomunado | 02/12/2011 | |
Bravo Cardenal Eliseo | Consejero | 02/12/2011 | |
Bravo Cardenal Eliseo | Presidente | 08/09/2011 | 02/12/2011 |
Bravo Cardenal Jose Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 02/12/2011 | |
Bravo Cardenal Jose Antonio | Consejero | 02/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HERMANOS BRAVO CARDENAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17271 , F 35, S 8, H M 296056, I/A 12 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17271 , F 35, S 8, H M 296056, I/A 11 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17271 , F 35, S 8, H M 296056, I/A 11 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17271 , F 35, S 8, H M 296056, I/A 11 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-28
- C/ MAIQUEZ 18 LOCAL (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17271 , F 35, S 8, H M 296056, I/A 10 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17271 , F 34, S 8, H M 296056, I/A 9 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17271 , F 34, S 8, H M 296056, I/A 9 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17271 , F 34, S 8, H M 296056, I/A 9 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17271 , F 34, S 8, H M 296056, I/A 9 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17271 , F 34, S 8, H M 296056, I/A 8 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-28