BRAVO CARDENAL JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de BRAVO CARDENAL JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BRAVO CARDENAL JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LICERSA INMOBILIARIA SL | Apoderado | 08/08/2019 | |
LICERSA INMOBILIARIA SL | Socio Unico | 16/07/2019 |
VINCULACIONES DE BRAVO CARDENAL JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAVO CARDENAL JOSE ANTONIO
Empresa: LICERSA INMOBILIARIA SL
Apoderado
- Bravo Cardenal Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39436 , F 67, S 8, H M 700142, I/A 2 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Empresa: LICERSA INMOBILIARIA SL
Socio Único
- Bravo Cardenal Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39436 , F 60, S 8, H M 700142, I/A 1 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Administrador Unico
- Bravo Cardenal Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18997 , F 169, S 8, H M 331949, I/A 7 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Empresa: HERMANOS BRAVO CARDENAL SL
Liquidador
- Bravo Cardenal Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17271 , F 35, S 8, H M 296056, I/A 11 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-28
Empresa: HERMANOS BRAVO CARDENAL SL
Administrador Unico
- Bravo Cardenal Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17271 , F 35, S 8, H M 296056, I/A 11 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-28
Administrador Unico
- Bravo Cardenal Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18997 , F 169, S 8, H M 331949, I/A 6 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Bravo Cardenal Benjamin
- Bravo Cardenal Eliseo
- Bravo Cardenal Jose Antonio
Consejero
- Bravo Cardenal Benjamin
- Bravo Cardenal Eliseo
- Bravo Cardenal Jose Antonio
Presidente
- Bravo Cardenal Jose Antonio
Secretario
Vicepresidente
- Bravo Cardenal Jose Antonio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18997 , F 169, S 8, H M 331949, I/A 6 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-28
Empresa: NATURCAR NUEVOS DESARROLLOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bravo Cardenal Jose Antonio
Consejero
- Bravo Cardenal Jose Antonio
Vicepresidente
- Bravo Cardenal Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 31, S 8, H TO 31834, I/A 3 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-45
Empresa: BRACAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bravo Cardenal Jose Antonio
Consejero
- Bravo Cardenal Jose Antonio
Vicepresidente
- Bravo Cardenal Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11456 , F 194, S 8, H M 26172, I/A 17 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28
Empresa: HERMANOS BRAVO CARDENAL SL
Administrador Unico
- Bravo Cardenal Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17271 , F 34, S 8, H M 296056, I/A 9 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
VER MAS ACTOS
Información de BRAVO CARDENAL JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de BRAVO CARDENAL JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAVO CARDENAL JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos