HELP LIFE SA - EXTINGUIDA
Dirección social C/ PLOMO,7, NAVE 4C Y 5C-POLIGONO INDUSTRIAL RIU C
Municipio Tarragona
Provincia Tarragona
Razón Social HELP LIFE SA
CIF A43061357
Actividad Otras actividades sanitarias
Nombres Anteriores
- AMBULANCIES REUS SA
Órgano Administración Administrador único
Propietario CERAN FIELDS INVESTMENTS SL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE HELP LIFE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HELP LIFE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arguelles Balletbo Jose | Apoderado Solidario | 23/10/2019 | 19/07/2023 |
CERAN FIELDS INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 02/10/2020 | 19/07/2023 |
CERAN FIELDS INVESTMENTS SL | Socio Unico | 19/03/2014 | 19/07/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 21/01/2015 | 19/07/2023 |
FORTUNY CAPITAL ADVISORY SL | Consejero | 02/01/2012 | 19/07/2023 |
Garcia Muñoz Abel | Apoderado Solidario | 05/07/2019 | 19/07/2023 |
Gonzaga Higuero Robles Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/10/2019 | 19/07/2023 |
Gonzaga Higuero Robles Luis | Liquidador | 19/07/2023 | 19/07/2023 |
Lamarca Alcaide Xavier | Apoderado Solidario | 05/07/2019 | 19/07/2023 |
Lopez Tortosa Alejandro | Apoderado Solidario | 05/07/2019 | 19/07/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HELP LIFE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3169 , F 117, S 8, H T 2261, I/A 53 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3169 , F 117, S 8, H T 2261, I/A 53 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3169 , F 117, S 8, H T 2261, I/A 53 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3169 , F 117, S 8, H T 2261, I/A 53 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3169 , F 117, S 8, H T 2261, I/A 51 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3169 , F 117, S 8, H T 2261, I/A 51 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-43
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3008 , F 224, S 8, H T 2261, I/A 51 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3008 , F 223, S 8, H T 2261, I/A 50 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-43
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3008 , F 116, S 8, H T 2261, I/A 49 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-43
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3008 , F 116, S 8, H T 2261, I/A 48 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-43