HEINZ IBERICA SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social HEINZ IBERICA SA
CIF A78593084
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Moncau Hajzler Alberto
Propietario Heinz Credit Llc
VINCULACIONES DE HEINZ IBERICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HEINZ IBERICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balduz Ocariz Ignacio Silviano | Consejero | 23/06/2009 | 23/11/2012 |
Balduz Ocariz Ignacio Silviano | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/11/2010 | 23/11/2012 |
Blanco De La Fuente Eva | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/11/2010 | 23/11/2012 |
Brillaxis Marc Francois | Consejero | 14/09/2010 | 23/11/2012 |
Brillaxis Marc Francois | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/11/2010 | 23/11/2012 |
Cruz-villalon Garcia Diego | Vicesecretario No Consejero | 11/06/2012 | 23/11/2012 |
Gari Messone Jose Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/11/2010 | 23/11/2012 |
Gari Messone Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 16/07/2009 | 23/11/2012 |
Gaztelumendi Guimon Ilari | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/11/2010 | 23/11/2012 |
Gaztelumendi Guimon Ilari | Apoderado Mancomunado | 16/07/2009 | 23/11/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HEINZ IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29310 , F 177, S 8, H M 58689, I/A 85 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29310 , F 177, S 8, H M 58689, I/A 85 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29310 , F 177, S 8, H M 58689, I/A 85 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
- EL PATRIMONIO DE ESTA SOCIEDAD TOTALMENTE ESCINDIDO HA SIDOTRASPASADO A DOS SOCIEDADES DOMICILIADAS EN ALFARO -LA RIOJA-, DENOMINADAS " H J HEINZ MANUFACTURING SPAIN SL " Y " H JHEINZ FOODS SPAIN SL" .-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29310 , F 177, S 8, H M 58689, I/A 85 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29310 , F 176, S 8, H M 58689, I/A 84 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (06/09/2012)
CVE: BORME-B-2012-179-26
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (30/08/2012)
CVE: BORME-B-2012-175-28
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29310 , F 176, S 8, H M 58689, I/A 83 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-28
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29310 , F 176, S 8, H M 58689, I/A 83 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29310 , F 176, S 8, H M 58689, I/A 82 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-28