BRILLAXIS MARC FRANCOIS
Informe ejecutivo de BRILLAXIS MARC FRANCOIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BRILLAXIS MARC FRANCOIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
H. J. HEINZ FOODS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/11/2012 | 24/01/2014 |
H. J. HEINZ FOODS SPAIN SL | Consejero | 24/07/2012 | 16/09/2013 |
HEINZ IBERICA SA | Consejero | 14/09/2010 | 23/11/2012 |
HEINZ IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/11/2010 | 23/11/2012 |
HEINZ IBERICA SA | Apoderado | 26/01/2010 | 10/11/2010 |
HEINZ IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/07/2009 | 26/01/2010 |
VINCULACIONES DE BRILLAXIS MARC FRANCOIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRILLAXIS MARC FRANCOIS
Empresa: H. J. HEINZ FOODS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 14, S 8, H LO 15027, I/A 11 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-26
Empresa: H. J. HEINZ FOODS SPAIN SL
Consejero
- Brillaxis Marc Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 14, S 8, H LO 15027, I/A 8 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-26
Empresa: H. J. HEINZ FOODS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 9, S 8, H LO 15027, I/A 3 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-26
Empresa: H. J. HEINZ FOODS SPAIN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Brillaxis Marc Francois
- Gaztelumendi Guimon Ilari
- Moncau Hajzler Alberto
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 7, S 8, H LO 15027, I/A 1 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-26
Empresa: HEINZ IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22965 , F 220, S 8, H M 58689, I/A 77 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-28
Empresa: HEINZ IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22965 , F 220, S 8, H M 58689, I/A 77 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-28
Empresa: HEINZ IBERICA SA
Consejero
- Brillaxis Marc Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22965 , F 220, S 8, H M 58689, I/A 76 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-28
Empresa: HEINZ IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22965 , F 215, S 8, H M 58689, I/A 74 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-28
Empresa: HEINZ IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Brillaxis Marc Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22965 , F 215, S 8, H M 58689, I/A 74 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-28
Empresa: HEINZ IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Brillaxis Marc Francois
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22965 , F 214, S 8, H M 58689, I/A 73 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-28
Información de BRILLAXIS MARC FRANCOIS
Mostramos los datos de BRILLAXIS MARC FRANCOIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRILLAXIS MARC FRANCOIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos